VILLANUEVA TETTAMANZY FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de VILLANUEVA TETTAMANZY FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLANUEVA TETTAMANZY FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIG PINK SL | Administrador Solidario | 03/03/2016 | |
LEGANITOS LIBERTAD SL | Administrador Solidario | 06/07/2011 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA TETTAMANZY FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA TETTAMANZY FRANCISCO JAVIER
Empresa: BIG PINK SL
Administrador Solidario
- Tettamanzy Segovia Margarita
- Villanueva Tettamanzy Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043, L 1956, F 116, S 8, H MA 56016, I/A 6 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-29
Empresa: BIG PINK SL
Administrador Unico
- Villanueva Tettamanzy Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043, L 1956, F 116, S 8, H MA 56016, I/A 6 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-29
Empresa: BIG PINK SL
Administrador Unico
- Villanueva Tettamanzy Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043, L 1956, F 116, S 8, H MA 56016, I/A 5 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-29
Empresa: LEGANITOS LIBERTAD SL
Administrador Solidario
- Verdes Menendez Ignacio
- Villanueva Tettamanzy Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28998 , F 154, S 8, H M 522168, I/A 1 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-28
Información de VILLANUEVA TETTAMANZY FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de VILLANUEVA TETTAMANZY FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA TETTAMANZY FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos