VILLANUEVA TELLERIA ROMUALDO JAVIER
Informe ejecutivo de VILLANUEVA TELLERIA ROMUALDO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLANUEVA TELLERIA ROMUALDO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANJA LA SERNA SA | Administrador Unico | 12/07/2024 | |
PACHUCA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 13/01/2012 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA TELLERIA ROMUALDO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA TELLERIA ROMUALDO JAVIER
Empresa: GRANJA LA SERNA SA
Administrador Unico
- Villanueva Telleria Romualdo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 2167, I/A 31 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-31
Empresa: GRANJA LA SERNA SA
Administrador Unico
- Villanueva Telleria Romualdo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 2167, I/A 31 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-31
Empresa: GRANJA LA SERNA SA
Administrador Unico
- Villanueva Telleria Romualdo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 111 , F 138, S 8, H NA 2167, I/A 30 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-31
Empresa: GRANJA LA SERNA SA
Administrador Unico
- Villanueva Telleria Romualdo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 111 , F 138, S 8, H NA 2167, I/A 30 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-31
Empresa: GRANJA LA SERNA SA
Administrador Unico
- Villanueva Telleria Romualdo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 111 , F 138, S 8, H NA 2167, I/A 29 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-31
Empresa: GRANJA LA SERNA SA
Administrador Unico
- Villanueva Telleria Romualdo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 111 , F 138, S 8, H NA 2167, I/A 29 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-31
Empresa: BIOENERGIA MENDI SL
Apoderado
- Arriaga Lasterra Oscar
- Clerigue Garate Alberto
- Echamendi Eugui Luis Javier
- Iraola Loperena Eduardo
- Villanueva Telleria Romualdo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 45, S 8, H NA 27534, I/A 13 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-31
Empresa: BIOENERGIA MENDI SL
Consejero
- Clerigue Garate Alberto
- Echamendi Eugui Luis Javier
- Iraola Loperena Eduardo
- SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA SL
- Villanueva Telleria Romualdo Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 54, S 8, H NA 27534, I/A 12 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-31
Empresa: GRANJA LA SERNA SA
Administrador Unico
- Villanueva Telleria Romualdo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 111 , F 138, S 8, H NA 2167, I/A 28 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-31
Empresa: PACHUCA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Villanueva Telleria Romualdo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 122, S 8, H NA 12445, I/A 2 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-31
VER MAS ACTOS
Información de VILLANUEVA TELLERIA ROMUALDO JAVIER
Mostramos los datos de VILLANUEVA TELLERIA ROMUALDO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA TELLERIA ROMUALDO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos