VILLANUEVA SANCHEZ JOSE ALVARO
Informe ejecutivo de VILLANUEVA SANCHEZ JOSE ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VILLANUEVA SANCHEZ JOSE ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APURE CONSULTORIA SL | Administrador Unico | 30/06/2022 | |
ISBLINK SL | Socio Unico | 21/06/2022 | |
ISBLINK SL | Administrador Unico | 21/06/2022 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA SANCHEZ JOSE ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA SANCHEZ JOSE ALVARO
Empresa: APURE CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Villanueva Sanchez Jose Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4502 , F 191, S 8, H AS 60622, I/A 1 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-33
Empresa: ISBLINK SL
Administrador Unico
- Villanueva Sanchez Jose Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43669 , F 47, S 8, H M 770901, I/A 1 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-28
Empresa: ISBLINK SL
Socio Único
- Villanueva Sanchez Jose Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43669 , F 47, S 8, H M 770901, I/A 1 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-28
Empresa: THINKABIT SL
Apoderado
- Villanueva Sanchez Jose Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 97, S 8, H AS 49301, I/A 7 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-33
Empresa: ETERIA MARKETING Y COMUNICACION SL
Apoderado
- Villanueva Sanchez Jose Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4427 , F 210, S 8, H AS 28298, I/A 18 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-33
Empresa: INTERMARK IT 96 SL
Apoderado
- Villanueva Sanchez Jose Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4368 , F 101, S 8, H AS 16615, I/A 49 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-33
Empresa: INTERMARK IT 96 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Casielles Alperi Jorge
- Concheso Gonzalez Alberto
- Villanueva Sanchez Jose Alvaro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4368 , F 97, S 8, H AS 16615, I/A 47 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-33
Empresa: INTERMARK IT 96 SL
Consejero
- Villanueva Sanchez Jose Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4368 , F 97, S 8, H AS 16615, I/A 45 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-33
Empresa: ETERIA MRP SL
Apoderado
- Villanueva Sanchez Jose Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38206 , F 106, S 8, H M 679841, I/A 2 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Empresa: IT AND MIND SL
Consejero Delegado
Consejero
- Casielles Alperi Jorge
- Concheso Gonzalez Alberto
- Lopez Aranguren Marcos Juan Ignacio
- Torres Garcia Ceferino Jesus
- Villanueva Sanchez Jose Alvaro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847 , F 91, S 8, H AS 41283, I/A 15 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-33
VER MAS ACTOS
Información de VILLANUEVA SANCHEZ JOSE ALVARO
Mostramos los datos de VILLANUEVA SANCHEZ JOSE ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA SANCHEZ JOSE ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos