VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS ELECTRICOS ERKA SL | Rep.SUC. | 05/03/2020 | |
SUMINISTROS ELECTRICOS ERKA SL | Administrador Unico | 05/03/2020 | |
ERKA SOLUCIONES SL | Socio Unico | 22/01/2020 | |
ERKA SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 22/01/2020 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO
Empresa: SUMINISTROS ELECTRICOS ERKA SL
Apoderado Mancomunado
- Esteban Robledo Ruben
- Garcia Soskic Jose Carlos
- Villanueva Rodriguez Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 221, S 8, H SS 1209, I/A 56 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-20
Empresa: SUMINISTROS ELECTRICOS ERKA SL
Administrador Unico
- Villanueva Rodriguez Antonio
Rep.SUC.
- Villanueva Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 220, S 8, H SS 1209, I/A 55 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-20
Empresa: ERKA SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Villanueva Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 1, S 8, H SS 42469, I/A 1 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-20
Empresa: ERKA SOLUCIONES SL
Socio Único
- Villanueva Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 1, S 8, H SS 42469, I/A 1 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-20
Empresa: SUMINISTROS ELECTRICOS ERKA SL
Apoderado Mancomunado
- Esteban Robledo Ruben
- Garcia Soskic Jose Carlos
- Villanueva Rodriguez Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 219, S 8, H SS 1209, I/A 54 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-20
Empresa: SUMINISTROS ELECTRICOS ERKA SL
Apoderado Mancomunado
- Esteban Robledo Ruben
- Schoettel Marc Erik
- Usero Fernandez Javier
- Villanueva Rodriguez Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 219, S 8, H SS 1209, I/A 54 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-20
Empresa: SUMINISTROS ELECTRICOS ERKA SL
Apoderado Mancomunado
- Esteban Robledo Ruben
- Schoettel Marc Erik
- Usero Fernandez Javier
- Villanueva Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 218, S 8, H SS 1209, I/A 51 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-20
Empresa: SUMINISTROS ELECTRICOS ERKA SL
Apoderado Mancomunado
- Castañon Orue Iñaki
- Esteban Robledo Ruben
- Usero Fernandez Javier
- Villanueva Rodriguez Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 218, S 8, H SS 1209, I/A 51 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-20
Empresa: SUMINISTROS ELECTRICOS ERKA SL
Apoderado Mancomunado
- Castañon Orue Iñaki
- Esteban Robledo Ruben
- Usero Fernandez Javier
- Villanueva Rodriguez Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 104, S 8, H SS 1209, I/A 44 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Información de VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO
Mostramos los datos de VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos