VILLANUEVA PEREZ SERGIO
Informe ejecutivo de VILLANUEVA PEREZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLANUEVA PEREZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEGVISIR EBORA SL | Administrador Solidario | 23/05/2022 | |
DENTAL TALAVERA SL | Administrador Solidario | 17/05/2022 | |
DENTAL CAURIA SL | Administrador Solidario | 22/04/2022 | |
HABITAT EBORA SL | Administrador Unico | 04/05/2021 | |
IMPLANT LABS SL | Administrador Unico | 25/09/2019 | |
GALAN VILLANUEVA SL | Administrador Solidario | 13/09/2018 | |
TALAVERA EXPANSION SL | Administrador Mancomunado | 31/07/2017 | |
GTS DEVELOPMENT & ORGANIZATION OF PROJECTS SL | Administrador Unico | 02/06/2015 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA PEREZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA PEREZ SERGIO
Empresa: VEGVISIR EBORA SL
Administrador Solidario
- Ruiz Hernandez Gustavo Antonio
- Villanueva Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1743 , F 13, S 8, H TO 44841, I/A 1 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-45
Empresa: DENTAL TALAVERA SL
Administrador Solidario
- Raigada Perez Cristina
- Ruiz Hernandez Gustavo Antonio
- Ruiz Hernandez Maria Teresa
- Villanueva Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 42, S 8, H TO 33006, I/A 5 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-45
Empresa: DENTAL TALAVERA SL
Administrador Mancomunado
- Raigada Perez Cristina
- Ruiz Hernandez Maria Teresa
- Villanueva Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 42, S 8, H TO 33006, I/A 5 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-45
Empresa: DENTAL CAURIA SL
Administrador Solidario
- Ruiz Hernandez Gustavo Antonio
- Ruiz Hernandez Maria Teresa
- Simon Tobajas Jose Alejandro
- Villanueva Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084, L 911, F 120, S 8, H CC 16483, I/A 1 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-10
Empresa: TELEFONIA ALFARES SL
Administrador Unico
- Villanueva Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 15, S 8, H TO 35788, I/A 4 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-45
Empresa: TELEFONIA ALFARES SL
Administrador Mancomunado
- Mendez Fraile Pablo
- Ruiz Hernandez Gustavo Antonio
- Villanueva Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 15, S 8, H TO 35788, I/A 4 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-45
Empresa: IMPLANT LABS SL
Administrador Unico
- Villanueva Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 82, S 8, H TO 33116, I/A 5 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-45
Empresa: GALAN VILLANUEVA SL
Administrador Solidario
- Galan Hernandez Cristian
- Villanueva Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 49, S 8, H TO 40914, I/A 1 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-45
Empresa: TALAVERA EXPANSION SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Martin Oscar
- Villanueva Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 114, S 8, H TO 39551, I/A 2 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-45
Empresa: TALAVERA EXPANSION SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Martin Oscar
- Ruiz Hernandez Gustavo Antonio
- Villanueva Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 114, S 8, H TO 39551, I/A 2 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-45
VER MAS ACTOS
Información de VILLANUEVA PEREZ SERGIO
Mostramos los datos de VILLANUEVA PEREZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA PEREZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos