VILLANUEVA PEREZ JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLANUEVA PEREZ JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLANUEVA PEREZ JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABRASIVOS Y FIJACIONES TECNICAS SL | Socio Unico | 24/08/2018 | |
ABRASIVOS Y FIJACIONES TECNICAS SL | Administrador Unico | 24/08/2018 | |
METALFIX SUMINISTROS INDUSTRIALES SL | Socio Unico | 21/06/2010 | |
METALFIX SUMINISTROS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 21/06/2010 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA PEREZ JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA PEREZ JUAN ANTONIO
Empresa: TALIO ASESORES SL
Liquidador Solidario
- Socias Fernandez Javier
- Villanueva Perez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 134, S 8, H CA 58658, I/A 2 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-11
Empresa: TALIO ASESORES SL
Administrador Solidario
- Socias Fernandez Javier
- Villanueva Perez Juan Antonio
Liquidador Solidario
- Socias Fernandez Javier
- Villanueva Perez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 134, S 8, H CA 58658, I/A 2 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-11
Empresa: TALIO ASESORES SL
Administrador Solidario
- Socias Fernandez Javier
- Villanueva Perez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 133, S 8, H CA 58658, I/A 1 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-11
Empresa: ABRASIVOS Y FIJACIONES TECNICAS SL
Administrador Unico
- Villanueva Perez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10543, L 7824, F 76, S 8, H V 183472, I/A 1 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-46
Empresa: ABRASIVOS Y FIJACIONES TECNICAS SL
Socio Único
- Villanueva Perez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10543, L 7824, F 76, S 8, H V 183472, I/A 1 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-46
Empresa: METALFIX SUMINISTROS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Villanueva Perez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9194, L 6477, F 32, S 8, H V 139258, I/A 1 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-46
Empresa: METALFIX SUMINISTROS INDUSTRIALES SL
Socio Único
- Villanueva Perez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9194, L 6477, F 32, S 8, H V 139258, I/A 1 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-46
Información de VILLANUEVA PEREZ JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de VILLANUEVA PEREZ JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA PEREZ JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos