VILLANUEVA LOPEZ ERNESTO
Informe ejecutivo de VILLANUEVA LOPEZ ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLANUEVA LOPEZ ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDEBE FP | Miem.Com.Ctr | 22/07/2011 | 09/07/2019 |
FONDEBE FP | Secr.Com.Ctr | 10/07/2013 | 17/03/2016 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA LOPEZ ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA LOPEZ ERNESTO
Empresa: FONDEBE FP
Miem.Com.Ctr
- Tejada De La Fuente Fernando Jose
- Villanueva Lopez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4403 , F 163, S 8, H Z 50932, I/A 21 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-50
Empresa: FONDEBE FP
Miem.Com.Ctr
- Gimeno Nogues Ricardo
- Villanueva Lopez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3939 , F 132, S 8, H Z 50932, I/A 13 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-50
Empresa: FONDEBE FP
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Villanueva Lopez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3939 , F 132, S 8, H Z 50932, I/A 13 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-50
Empresa: FONDEBE FP
Secr.Com.Ctr
- Villanueva Lopez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 36, S 8, H Z 50932, I/A 9 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-50
Empresa: FONDEBE FP
Miem.Com.Ctr
- Gimeno Nogues Ricardo
- Pereira Lara Aurora
- Villanueva Lopez Ernesto
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 32, S 8, H Z 50932, I/A 4 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-50
Información de VILLANUEVA LOPEZ ERNESTO
Mostramos los datos de VILLANUEVA LOPEZ ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA LOPEZ ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos