VILLANUEVA BASARTE MANUEL
Informe ejecutivo de VILLANUEVA BASARTE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLANUEVA BASARTE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORE DEIA SL | Administrador Solidario | 06/03/2014 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA BASARTE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA BASARTE MANUEL
Empresa: MOREDESIGN DEIA IBIZA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Del Negro Aureliano
- Esteban Crespo Carlos-higinio
- Villanueva Basarte Manuel
Consejero
- Del Negro Aureliano
- Esteban Crespo Carlos-higinio
- Villanueva Basarte Manuel
Presidente
- Villanueva Basarte Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 64, S 8, H PM 86389, I/A 3 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-07
Empresa: MOREDESIGN DECOR SL
Administrador Solidario
- Del Negro Aureliano
- Villanueva Basarte Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2953 , F 125, S 8, H PM 84312, I/A 4 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Empresa: MOREDESIGN DEIA IBIZA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Del Negro Aureliano
- Esteban Crespo Carlos-higinio
- Villanueva Basarte Manuel
Consejero
- Del Negro Aureliano
- Esteban Crespo Carlos-higinio
- Villanueva Basarte Manuel
Presidente
- Villanueva Basarte Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 61, S 8, H PM 86389, I/A 1 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-07
Empresa: MOREDESIGN DECOR SL
Administrador Solidario
- Del Negro Aureliano
- Villanueva Basarte Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 215, S 8, H PM 84312, I/A 1 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-07
Empresa: MORE DEIA SL
Administrador Solidario
- Del Negro Aureliano
- Villanueva Basarte Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564 , F 141, S 8, H PM 73455, I/A 1 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-07
Información de VILLANUEVA BASARTE MANUEL
Mostramos los datos de VILLANUEVA BASARTE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA BASARTE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos