VILLANUEVA ARBILLA JAVIER
Informe ejecutivo de VILLANUEVA ARBILLA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VILLANUEVA ARBILLA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIENSOS DE CAPARROSO SL | Administrador Solidario | 08/04/2009 | 17/05/2017 |
GRANJA DOS HERMANAS SA | Presidente | 08/11/2016 | 12/04/2017 |
GRANJA DOS HERMANAS SA | Consejero | 08/11/2016 | 12/04/2017 |
GRANJA DOS HERMANAS SA | Presidente | 18/10/2011 | 08/11/2016 |
GRANJA DOS HERMANAS SA | Consejero | 18/10/2011 | 08/11/2016 |
GRANJA DOS HERMANAS SA | Consejero Delegado | 18/10/2011 | 10/06/2015 |
GOLF LA MORALEJA SA | Consejero | 17/06/2014 | 26/08/2014 |
CARNICAS CINCO VILLAS SA | Consejero | 04/11/2010 | 04/03/2013 |
RUPORK PRODUCCION SL | Consejero | 04/08/2011 | |
GRANJA MONTEHERMOSO SA | Presidente | 25/08/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VILLANUEVA ARBILLA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA ARBILLA JAVIER
Empresa: PIENSOS DE CAPARROSO SL
Administrador Solidario
- Galan Otamendi Joaquin
- Villanueva Arbilla Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 206, S 8, H NA 17982, I/A 11 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-31
Empresa: GRANJA DOS HERMANAS SA
Consejero
Presidente
- Villanueva Arbilla Javier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 117, S 8, H NA 5685, I/A 64 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-31
Empresa: GRANJA DOS HERMANAS SA
Consejero
Presidente
- Villanueva Arbilla Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 116, S 8, H NA 5685, I/A 63 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-31
Empresa: GRANJA DOS HERMANAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Villanueva Arbilla Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 116, S 8, H NA 5685, I/A 63 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-31
Empresa: GRANJA DOS HERMANAS SA
Consejero Delegado
- Villanueva Arbilla Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 115, S 8, H NA 5685, I/A 60 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-31
Empresa: GOLF LA MORALEJA SA
Consejero
Consejero Suplente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24930 , F 58, S 8, H M 67336, I/A 93 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-28
Empresa: GOLF LA MORALEJA SA
Consejero
- Baon Ramirez Luis
- Rives Gracia Carlos
- Sanz-bustillo Acero Javier
- Villanueva Arbilla Javier
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24930 , F 58, S 8, H M 67336, I/A 92 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Empresa: CARNICAS CINCO VILLAS SA
Consejero
- Ceberio Galardi Luis
- Chocarro Serrano Fernando
- Galan Otamendi Joaquin
- Oficialdegui Manterola Liborio
- PATEL SA
- VALL COMPANYS SA
- Villanueva Arbilla Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 88, S 8, H Z 6525, I/A 31 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-50
Empresa: GRANJA DOS HERMANAS SA
Consejero Delegado
- Galan Otamendi Joaquin
- Villanueva Arbilla Javier
Consejero
Presidente
- Villanueva Arbilla Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 114, S 8, H NA 5685, I/A 54 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-31
Empresa: GRANJA DOS HERMANAS SA
Consejero Delegado
- Galan Otamendi Joaquin
- Villanueva Arbilla Javier
Consejero
Presidente
- Villanueva Arbilla Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 114, S 8, H NA 5685, I/A 54 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-31
VER MAS ACTOS
Información de VILLANUEVA ARBILLA JAVIER
Mostramos los datos de VILLANUEVA ARBILLA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA ARBILLA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos