VILLAMOR MESEGUER HELENA
Informe ejecutivo de VILLAMOR MESEGUER HELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLAMOR MESEGUER HELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELENAITOR SL | Socio Unico | 28/06/2023 | |
HELENAITOR SL | Administrador Unico | 28/06/2023 | |
HELENAITOR SL | Apoderado | 21/10/2010 |
VINCULACIONES DE VILLAMOR MESEGUER HELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAMOR MESEGUER HELENA
Empresa: HELENAITOR SL
Administrador Unico
- Villamor Meseguer Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1639 , F 211, S 8, H PM 31705, I/A 5 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-07
Empresa: HELENAITOR SL
Nuevo Socio Único
- Villamor Meseguer Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1639 , F 211, S 8, H PM 31705, I/A 5 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-07
Empresa: GREEN WORLD MULTISERVICES SL
Liquidador
- Villamor Meseguer Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1857 , F 160, S 8, H PM 39272, I/A 2 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
Empresa: GREEN WORLD MULTISERVICES SL
Administrador Unico
- Villamor Meseguer Helena
Liquidador
- Villamor Meseguer Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1857 , F 160, S 8, H PM 39272, I/A 2 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
Empresa: GARDEN SON FERRER SL
Liquidador
- Villamor Meseguer Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 52, S 8, H PM 23225, I/A 5 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-07
Empresa: GARDEN SON FERRER SL
Administrador Unico
- Villamor Meseguer Helena
Liquidador
- Villamor Meseguer Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 52, S 8, H PM 23225, I/A 5 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-07
Empresa: HELENAITOR SL
Apoderado
- Villamor Meseguer Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1639 , F 210, S 8, H PM 31705, I/A 3 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-07
Información de VILLAMOR MESEGUER HELENA
Mostramos los datos de VILLAMOR MESEGUER HELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAMOR MESEGUER HELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos