VILLAMON ORTIZ JERONIMO
Informe ejecutivo de VILLAMON ORTIZ JERONIMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLAMON ORTIZ JERONIMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROIRTA SL | Administrador Solidario | 16/05/2024 | |
IRTANATURA SL | Apoderado Solidario | 26/05/2020 | |
ALMENPRO SL | Secretario | 21/08/2019 | |
ALMENPRO SL | Apoderado Mancomunado | 21/08/2019 | |
ALMENPRO SL | Consejero | 21/08/2019 | |
IRTANATURA SL | Apoderado Solidario | 22/07/2019 | |
NOVAMON AGRO SL | Administrador Solidario | 09/05/2016 | |
SPANISH ORANGES SL | Secretario | 14/08/2012 | |
SPANISH ORANGES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 14/08/2012 | |
SPANISH ORANGES SL | Consejero | 14/08/2012 |
VINCULACIONES DE VILLAMON ORTIZ JERONIMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAMON ORTIZ JERONIMO
Empresa: AGROIRTA SL
Administrador Solidario
- Cubertorer Villamon Vicente
- Villamon Ortiz Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 47992, I/A 1 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-12
Empresa: IRTANATURA SL
Apoderado Solidario
- Cubertorer Villamon Vicente
- Villamon Ortiz Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1791, L 1352, F 218, S 8, H CS 42309, I/A 3 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-12
Empresa: ALMENPRO SL
Apoderado Mancomunado
- Cuevas Julve Francisco Javier
- Puig Safont Juan Luis
- Villamon Ortiz Jeronimo
- Villamon Soler Maria Teresa
Consejero
- Puig Safont Juan Luis
- SOCES GESTION SL
- Villamon Ortiz Jeronimo
- Villamon Soler Maria Teresa
Presidente
Secretario
- Villamon Ortiz Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713, L 1274, F 27, S 8, H CS 39193, I/A 3 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-12
Empresa: IRTANATURA SL
Apoderado Solidario
- Cubertorer Villamon Vicente
- Villamon Ortiz Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1791, L 1352, F 218, S 8, H CS 42309, I/A 2 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-12
Empresa: NOVAMON AGRO SL
Administrador Solidario
- Cubertorer Villamon Vicente
- Villamon Ortiz Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1701, L 1262, F 217, S 8, H CS 38798, I/A 1 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-12
Empresa: SPANISH ORANGES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gimeno Escrig Andres
- Maña Izquierdo Alejandro Salvador
- Villamon Ortiz Jeronimo
Consejero
- Gimeno Escrig Andres
- Maña Izquierdo Alejandro Salvador
- Pascual Tomas Miguel Vicente
- Villamon Ortiz Jeronimo
Presidente
Secretario
- Villamon Ortiz Jeronimo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600, L 1162, F 70, S 8, H CS 34526, I/A 1 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-12
Información de VILLAMON ORTIZ JERONIMO
Mostramos los datos de VILLAMON ORTIZ JERONIMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAMON ORTIZ JERONIMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos