VILLAMANDOS IPIÑAZAR JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLAMANDOS IPIÑAZAR JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLAMANDOS IPIÑAZAR JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REHASERV SL | Consejero | 14/09/2023 | |
I-INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA | Apoderado | 19/05/2021 | |
I-INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA | Apoderado | 12/05/2015 |
VINCULACIONES DE VILLAMANDOS IPIÑAZAR JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAMANDOS IPIÑAZAR JUAN ANTONIO
Empresa: REHASERV SL
Consejero
- Anacabe Velasco Andres
- Aragunde Garcia Pablo Maria
- Barcina Lopez Ruben
- Villamandos Ipiñazar Juan Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6219 , F 33, S 8, H BI 81380, I/A 1 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-48
Empresa: URBANIUM CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Villamandos Ipiñazar Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530 , F 17, S 8, H BI 65948, I/A 4 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-48
Apoderado
- Villamandos Ipiñazar Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925 , F 115, S 8, H BI 31483, I/A 15 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-48
Empresa: URBANIUM CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Villamandos Ipiñazar Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530 , F 17, S 8, H BI 65948, I/A 2 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-48
Apoderado
- Villamandos Ipiñazar Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4061 , F 218, S 8, H BI 31483, I/A 8 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-48
Información de VILLAMANDOS IPIÑAZAR JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de VILLAMANDOS IPIÑAZAR JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAMANDOS IPIÑAZAR JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos