VILLALVA PENICHE ALFONSO
Informe ejecutivo de VILLALVA PENICHE ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLALVA PENICHE ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RK EXPERIENCE MANAGEMENT ESPAÑA SL | Apoderado | 13/02/2024 | |
RK EXPERIENCE MANAGEMENT SL | Apoderado | 13/02/2024 | |
ORLEGI VENTURES SL | Apoderado | 23/12/2022 | |
ORLEGI VENTURES SL | Consejero | 23/12/2022 | |
ORLEGI IBERICO SL | Apoderado | 22/12/2022 | |
BRILLIANT PROSPECT SL | Administrador Unico | 01/07/2022 | |
ORLEGI SPORTS GLOBAL SL | Apoderado | 13/04/2022 | |
ORLEGI SPORTS GLOBAL SL | Consejero | 22/03/2022 | |
ORLEGI IBERICO SL | Administrador Mancomunado | 11/02/2020 | |
ORLEGI IBERICO SL | Apoderado Solidario | 11/02/2020 |
VINCULACIONES DE VILLALVA PENICHE ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALVA PENICHE ALFONSO
Empresa: RK EXPERIENCE MANAGEMENT ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6217 , F 158, S 8, H BI 81532, I/A 3 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-48
Empresa: RK EXPERIENCE MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218 , F 221, S 8, H BI 81516, I/A 3 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-48
Empresa: ORLEGI VENTURES SL
Consejero
- Hollaender Martin
- Irarragorri Gutierrez Alejandro Carlos
- Martinez Maeso Lorenzo
- Riestra Lopez Jose Juan
- Villalva Peniche Alfonso
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6083 , F 158, S 8, H BI 78624, I/A 6 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-48
Empresa: ORLEGI VENTURES SL
Administrador Mancomunado
- Irarragorri Gutierrez Alejandro Carlos
- Martinez Maeso Lorenzo
- Villalva Peniche Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6083 , F 158, S 8, H BI 78624, I/A 6 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-48
Empresa: ORLEGI VENTURES SL
Apoderado
- Hollaender Martin
- Irarragorri Gutierrez Alejandro Carlos
- Martinez Maeso Lorenzo
- Villalva Peniche Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6083 , F 157, S 8, H BI 78624, I/A 4 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-48
Empresa: ORLEGI VENTURES SL
Apoderado Solidario
- Irarragorri Gutierrez Alejandro Carlos
- Tejero Sarrion Eduardo
- Villalva Peniche Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6083 , F 157, S 8, H BI 78624, I/A 4 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-48
Empresa: ORLEGI IBERICO SL
Apoderado
- Hollaender Martin
- Irarragorri Gutierrez Alejandro Carlos
- Martinez Maeso Lorenzo
- Villalva Peniche Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6094 , F 47, S 8, H BI 78632, I/A 3 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-48
Empresa: ORLEGI IBERICO SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Tejero Sarrion Eduardo
- Villalva Peniche Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6094 , F 47, S 8, H BI 78632, I/A 3 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-48
Empresa: BRILLIANT PROSPECT SL
Socio Único
- Villalva Peniche Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6086 , F 25, S 8, H BI 78461, I/A 5 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-48
Empresa: BRILLIANT PROSPECT SL
Administrador Unico
- Villalva Peniche Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6086 , F 24, S 8, H BI 78461, I/A 2 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-48
VER MAS ACTOS
Información de VILLALVA PENICHE ALFONSO
Mostramos los datos de VILLALVA PENICHE ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALVA PENICHE ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos