VILLALONGA ROMAN OLGA
Informe ejecutivo de VILLALONGA ROMAN OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLALONGA ROMAN OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLA CARS SL | Administrador Unico | 23/07/2024 | |
SOM STORAGE SL | Administrador Solidario | 31/05/2023 | |
SONFABIOL SL | Apoderado | 10/02/2020 | |
INVERSIONES Y ADMINISTRACION BALEARES SL | Apoderado | 10/02/2020 | |
SIMON VIDAL SL | Apoderado | 07/02/2020 |
VINCULACIONES DE VILLALONGA ROMAN OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALONGA ROMAN OLGA
Empresa: VILLA CARS SL
Administrador Unico
- Villalonga Roman Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IM 1696, I/A 8 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-07
Empresa: SOM STORAGE SL
Administrador Solidario
- Marti Gomila Xavier
- Villalonga Roman Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207 , F 124, S 8, H IM 7907, I/A 1 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-07
Apoderado
- Villalonga Roman Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 56, S 8, H IM 453, I/A 12 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-07
Empresa: SONFABIOL SL
Apoderado
- Villalonga Roman Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 146 , F 84, S 8, H IM 6058, I/A 4 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-07
Empresa: SIMON VIDAL SL
Apoderado
- Villalonga Roman Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 85, S 8, H IM 1158, I/A 12 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-07
Información de VILLALONGA ROMAN OLGA
Mostramos los datos de VILLALONGA ROMAN OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALONGA ROMAN OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos