VILLALONGA MARTIN DE AGUILERA GONZALO
Informe ejecutivo de VILLALONGA MARTIN DE AGUILERA GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLALONGA MARTIN DE AGUILERA GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLALONGA HERMANOS SA | Socio Unico | 22/02/2024 | |
VILLALONGA HERMANOS SA | Administrador Unico | 26/04/2023 |
VINCULACIONES DE VILLALONGA MARTIN DE AGUILERA GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALONGA MARTIN DE AGUILERA GONZALO
Empresa: VILLALONGA HERMANOS SA
Socio Único
- Villalonga Martin De Aguilera Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 206, S 8, H VA 1661, I/A 15 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-47
Empresa: VILLALONGA HERMANOS SA
Administrador Unico
- Villalonga Martin De Aguilera Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 206, S 8, H VA 1661, I/A 14 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-47
Empresa: VILLALONGA HERMANOS SA
Administrador Unico
- Villalonga Martin De Aguilera Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 196, S 8, H VA 1661, I/A 10 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-47
Empresa: VILLALONGA HERMANOS SA
Consejero Delegado
- Villalonga Martin De Aguilera Gonzalo
Consejero
- Villalonga Martin De Aguilera Enrique
- Villalonga Martin De Aguilera Esperanza
- Villalonga Martin De Aguilera Gonzalo
Presidente
- Villalonga Martin De Aguilera Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 196, S 8, H VA 1661, I/A 10 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-47
Empresa: VILLALONGA HERMANOS SA
Consejero Delegado
- Villalonga Martin De Aguilera Gonzalo
Consejero
- Villalonga Martin De Aguilera Enrique
- Villalonga Martin De Aguilera Esperanza
- Villalonga Martin De Aguilera Gonzalo
Presidente
- Villalonga Martin De Aguilera Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 195, S 8, H VA 1661, I/A 8 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-47
Información de VILLALONGA MARTIN DE AGUILERA GONZALO
Mostramos los datos de VILLALONGA MARTIN DE AGUILERA GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALONGA MARTIN DE AGUILERA GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos