VILLALONGA GASCO CESAR
Informe ejecutivo de VILLALONGA GASCO CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLALONGA GASCO CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA SCC V | Mie.Cons.Rec | 26/03/2021 | |
CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA SCC V | Tesorero Consejo Rector | 26/03/2021 | |
COTA-ZERO TECNICA I CONSTRUCCIO INTEGRADA SL | Administrador Solidario | 19/02/2009 |
VINCULACIONES DE VILLALONGA GASCO CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALONGA GASCO CESAR
Mie.Cons.Rec
- Marza Monroig Enrique Juan
- Orient Mateu Tomas
- Sancho Escrig Jaime
- Villalonga Gasco Cesar
Pre.Cons.Rec
Tesorero Consejo Rector
- Villalonga Gasco Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727, L 1288, F 123, S 8, H CS 1961, I/A 62 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-12
Mie.Cons.Rec
- Marza Monroig Enrique Juan
- Orient Mateu Tomas
- Sancho Escrig Jaime
- Villalonga Gasco Cesar
Pre.Cons.Rec
Tesorero Consejo Rector
- Villalonga Gasco Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727, L 1288, F 123, S 8, H CS 1961, I/A 62 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-12
Mie.Cons.Rec
- Orient Mateu Tomas
- Villalonga Gasco Cesar
Pre.Cons.Rec
Tesorero Consejo Rector
- Villalonga Gasco Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383, L 946, F 223, S 8, H CS 1961, I/A 56 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-12
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Tesorero Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383, L 946, F 223, S 8, H CS 1961, I/A 56 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-12
Empresa: CONSTRUSAL 2003 SL
Apoderado Mancomunado
- Villalonga Gasco Cesar
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146, L 710, F 179, S 8, H CS 20047, I/A 11 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-12
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Tesorero Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1323, L 886, F 154, S 8, H CS 1961, I/A 49 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-12
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Tesorero Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1323, L 886, F 154, S 8, H CS 1961, I/A 49 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-12
Empresa: INVERSIONS HEMACASA SL
Administrador Solidario
- Barreda Marti Fabian
- Villalonga Gasco Cesar
- Villalonga Gasco Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241, L 804, F 186, S 8, H CS 22941, I/A 3 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-12
Empresa: INVERSIONS HEMACASA SL
Administrador Mancomunado
- Mateu Ferreres Camilo Jose
- Sales Moliner Santiago
- Sin Pastor Xavier
- Villalonga Gasco Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241, L 804, F 186, S 8, H CS 22941, I/A 3 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-12
Información de VILLALONGA GASCO CESAR
Mostramos los datos de VILLALONGA GASCO CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALONGA GASCO CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos