VILLALOBOS PRADA ANA MILAGROS
Informe ejecutivo de VILLALOBOS PRADA ANA MILAGROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLALOBOS PRADA ANA MILAGROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DARIA MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 26/02/2024 | |
PERSEPOLIS INVESTMENTS 1 SA | Apoderado Solidario | 01/02/2024 | |
HARPENDOWN SL | Apoderado Solidario | 22/01/2024 | |
JONESTOWN SL | Apoderado Solidario | 22/01/2024 | |
INVERLIS 2 SL | Apoderado Solidario | 22/01/2024 | |
INVERLIS 1 SL | Apoderado Solidario | 22/01/2024 | |
LABADERA INVESTMENT SL | Apoderado Solidario | 18/12/2023 |
VINCULACIONES DE VILLALOBOS PRADA ANA MILAGROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALOBOS PRADA ANA MILAGROS
Empresa: DARIA MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- De Diego Garcia Fernando
- Gonzalez Sanchez Carlos
- Tsutsumi Oña Norma
- Van Santen Tim
- Villalobos Prada Ana Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40287 , F 41, S 8, H M 443347, I/A 9 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: PERSEPOLIS INVESTMENTS 1 SA
Apoderado Solidario
- De Diego Garcia Fernando
- Gonzalez Sanchez Carlos
- Van Santen Tim
- Villalobos Prada Ana Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42902 , F 23, S 8, H M 586944, I/A 31 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Empresa: INMOBILIARIA PADILLA SA
Apoderado Solidario
- De Diego Garcia Fernando
- Gonzalez Sanchez Carlos
- Saenz Anaya Francisco Maria
- Van Santen Tim
- Villalobos Prada Ana Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46292 , F 16, S 8, H M 78783, I/A 31 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Empresa: INMOBILIARIA PADILLA SA
Apoderado Solidario
- De Diego Garcia Fernando
- Gonzalez Sanchez Carlos
- Saenz Anaya Francisco Maria
- Van Santen Tim
- Villalobos Prada Ana Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19103 , F 52, S 8, H M 78783, I/A 30 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Empresa: INVERLIS 1 SL
Apoderado Solidario
- De Diego Garcia Fernando
- Gonzalez Sanchez Carlos
- Van Santen Tim
- Villalobos Prada Ana Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44363 , F 153, S 8, H M 781874, I/A 6 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Empresa: INVERLIS 2 SL
Apoderado Solidario
- De Diego Garcia Fernando
- Gonzalez Sanchez Carlos
- Van Santen Tim
- Villalobos Prada Ana Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44651 , F 200, S 8, H M 789091, I/A 6 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Empresa: JONESTOWN SL
Apoderado Solidario
- De Diego Garcia Fernando
- Gonzalez Sanchez Carlos
- Van Santen Tim
- Villalobos Prada Ana Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43643 , F 44, S 8, H M 770419, I/A 6 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Empresa: HARPENDOWN SL
Apoderado Solidario
- De Diego Garcia Fernando
- Gonzalez Sanchez Carlos
- Van Santen Tim
- Villalobos Prada Ana Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43856 , F 103, S 8, H M 773936, I/A 6 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Empresa: LABADERA INVESTMENT SL
Apoderado Solidario
- De Diego Garcia Fernando
- Gonzalez Sanchez Carlos
- Saenz Anaya Francisco Maria
- Villalobos Prada Ana Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45351 , F 86, S 8, H M 797793, I/A 2 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Información de VILLALOBOS PRADA ANA MILAGROS
Mostramos los datos de VILLALOBOS PRADA ANA MILAGROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALOBOS PRADA ANA MILAGROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos