VILLALOBOS DE PAIZ NICOLAS
Informe ejecutivo de VILLALOBOS DE PAIZ NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLALOBOS DE PAIZ NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERBANIA SA | Liquidador Judicial | 04/03/2021 | |
INVERSIONES PATRIMONIALES VIMES SL | Administrador Mancomunado | 24/02/2015 | |
INVERSIONES PATRIMONIALES VIMES SL | Apoderado Solidario | 06/05/2010 |
VINCULACIONES DE VILLALOBOS DE PAIZ NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALOBOS DE PAIZ NICOLAS
Empresa: HERBANIA SA
Liquidador Judicial
- Villalobos De Paiz Nicolas
- Zabaleta Kaehler Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976 , F 28, S 8, H GC 5767, I/A 25 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-35
Empresa: HERBANIA SA
Consejero Delegado
- Villalobos De Paiz Nicolas
Consejero
- Hernandez Valido Agustin Jose
- Villalobos De Paiz Nicolas
- Zabaleta Kaehler Jose Ignacio
Secretario
- Villalobos De Paiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 975 , F 222, S 8, H GC 5767, I/A 22 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-35
Empresa: CORDIAL CANARIAS HOTELS & RESORTS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Villalobos De Paiz Nicolas
Consejero
- Alonso Reyes Sergio
- Villalobos De Paiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 143, S 8, H GC 30714, I/A 20 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-35
Empresa: CONTRATACIONES HOTELERAS SL
Administrador Unico
- Villalobos De Paiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 18, S 8, H GC 8615, I/A 27 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-35
Empresa: INVERSIONES PATRIMONIALES VIMES SL
Administrador Mancomunado
- Villalobos De Paiz Nicolas
- Villalobos Mestres Maria Esther
- Villalobos Mestres Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 225, S 8, H GC 12748, I/A 19 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-35
Empresa: HERBANIA SA
Consejero Delegado
- Villalobos De Paiz Nicolas
Consejero
- Hernandez Valido Agustin Jose
- Villalobos De Paiz Nicolas
- Zabaleta Kaehler Jose Ignacio
Secretario
- Villalobos De Paiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 975 , F 221, S 8, H GC 5767, I/A 19 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-35
Consejero
- Villalobos De Paiz Nicolas
M.Com.Ej
- Villalobos De Paiz Nicolas
Vicepresidente
- Villalobos De Paiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1945 , F 111, S 8, H GC 6384, I/A 59 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-35
Empresa: INVERSIONES PATRIMONIALES VIMES SL
Apoderado Solidario
- Mestres Blanch Maria Esther
- Villalobos De Paiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 203, S 8, H GC 12748, I/A 15 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-35
Empresa: INVERSIONES PATRIMONIALES VIMES SL
Administrador Solidario
- Mestres Blanch Maria Esther
- Villalobos De Paiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 203, S 8, H GC 12748, I/A 14 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-35
Información de VILLALOBOS DE PAIZ NICOLAS
Mostramos los datos de VILLALOBOS DE PAIZ NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALOBOS DE PAIZ NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos