VILLALOBOS CARBALLO HERIBERTO JESUS
Informe ejecutivo de VILLALOBOS CARBALLO HERIBERTO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLALOBOS CARBALLO HERIBERTO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORNEO SEVILLA SL | Administrador Unico | 15/11/2016 | |
TORNEO SEVILLA SL | Socio Unico | 22/06/2016 | |
MACARENA HOME SL | Socio Unico | 21/06/2016 | |
MACARENA HOME SL | Administrador Unico | 21/06/2016 | |
ASITEC CONSULTORES SL | Administrador Unico | 18/11/2015 |
VINCULACIONES DE VILLALOBOS CARBALLO HERIBERTO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALOBOS CARBALLO HERIBERTO JESUS
Empresa: TORNEO SEVILLA SL
Administrador Unico
- Villalobos Carballo Heriberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6213 , F 43, S 8, H SE109933, I/A 3 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-41
Empresa: TORNEO SEVILLA SL
Administrador Unico
- Villalobos Carballo Heriberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6213 , F 43, S 8, H SE109933, I/A 2 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-41
Empresa: MACARENA HOME SL
Administrador Unico
- Villalobos Carballo Heriberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6213 , F 1, S 8, H SE109925, I/A 1 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-41
Empresa: MACARENA HOME SL
Socio Único
- Villalobos Carballo Heriberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6213 , F 1, S 8, H SE109925, I/A 1 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-41
Empresa: TORNEO SEVILLA SL
Administrador Unico
- Villalobos Carballo Heriberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6213 , F 41, S 8, H SE109933, I/A 1 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-41
Empresa: TORNEO SEVILLA SL
Socio Único
- Villalobos Carballo Heriberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6213 , F 41, S 8, H SE109933, I/A 1 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-41
Empresa: ASITEC CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Villalobos Carballo Heriberto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2142 , F 17, S 8, H SE 22528, I/A 5 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-41
Empresa: ASITEC CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Villalobos Carballo Heriberto Jesus
- Villalobos Carballo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2142 , F 17, S 8, H SE 22528, I/A 5 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-41
Información de VILLALOBOS CARBALLO HERIBERTO JESUS
Mostramos los datos de VILLALOBOS CARBALLO HERIBERTO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALOBOS CARBALLO HERIBERTO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos