VILLALMANZO CAMPSAULINAS MIGUEL
Informe ejecutivo de VILLALMANZO CAMPSAULINAS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLALMANZO CAMPSAULINAS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOAN REVERTER INV SL | Apoderado Solidario | 07/06/2024 | |
RELLAPLAST SA | Administrador Unico | 02/03/2023 | |
REVERPLAS SA | Administrador Unico | 01/03/2023 | |
MANIPULADOS ACROL SL | Administrador Unico | 26/03/2013 | |
PACKAGING PROJECTS SL | Administrador Unico | 20/03/2013 | |
REVERPLAS SA | Apoderado | 29/01/2013 | |
RELLAPLAST SA | Apoderado | 22/01/2013 | |
MANIPULADOS ACROL SL | Apoderado | 16/01/2013 | |
PACKAGING PROJECTS SL | Apoderado | 07/01/2013 |
VINCULACIONES DE VILLALMANZO CAMPSAULINAS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALMANZO CAMPSAULINAS MIGUEL
Empresa: JOAN REVERTER INV SL
Apoderado Solidario
- Villalmanzo Campsaulinas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 555882, I/A 6 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: JOAN REVERTER INV SL
Administrador Unico
- Villalmanzo Campsaulinas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 555882, I/A 5 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-08
Empresa: RELLAPLAST SA
Administrador Unico
- Villalmanzo Campsaulinas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 193, S 8, H B 50860, I/A 20 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-08
Empresa: REVERPLAS SA
Administrador Unico
- Villalmanzo Campsaulinas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22802 , F 120, S 8, H B 42714, I/A 25 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-08
Empresa: JOAN REVERTER INV SL
Administrador Unico
- Villalmanzo Campsaulinas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47570 , F 21, S 8, H B 555882, I/A 1 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-08
Empresa: REVERPLAS SA
Administrador Unico
- Villalmanzo Campsaulinas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22802 , F 119, S 8, H B 42714, I/A 21 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-08
Empresa: RELLAPLAST SA
Administrador Unico
- Villalmanzo Campsaulinas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 193, S 8, H B 50860, I/A 19 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-08
Empresa: REVERPLAS SA
Administrador Unico
- Villalmanzo Campsaulinas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22802 , F 118, S 8, H B 42714, I/A 17 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
Empresa: MANIPULADOS ACROL SL
Administrador Unico
- Villalmanzo Campsaulinas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31641 , F 116, S 8, H B 196849, I/A 8 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Empresa: RELLAPLAST SA
Administrador Unico
- Villalmanzo Campsaulinas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 192, S 8, H B 50860, I/A 16 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
VER MAS ACTOS
Información de VILLALMANZO CAMPSAULINAS MIGUEL
Mostramos los datos de VILLALMANZO CAMPSAULINAS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALMANZO CAMPSAULINAS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos