VILLALGORDO SOTO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de VILLALGORDO SOTO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLALGORDO SOTO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUENTE ALAMO DE MURCIA-EL ESTRECH REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 03/01/2018 | 28/09/2023 |
FUENTE ALAMO DE MURCIA-EL ESTRECH REAL ESTATE SL | Apoderado Mancomunado | 01/03/2018 | 12/08/2020 |
VINCULACIONES DE VILLALGORDO SOTO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALGORDO SOTO JOSE MANUEL
Administrador Unico
- Villalgordo Soto Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48736 , F 47, S 8, H B 513027, I/A 6 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-08
Apoderado Mancomunado
- Alonso Santin Jose Alfredo
- Fabregat Perez Maria Dolores
- Jesus Daniel Fernandez
- Servian Ruiz Elena
- Villalgordo Soto Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46209 , F 74, S 8, H B 513027, I/A 4 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-08
Apoderado Mancomunado
- Alonso Santin Jose Alfredo
- Fabregat Perez Maria Dolores
- Jesus Daniel Fernandez
- Servian Ruiz Elena
- Villalgordo Soto Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46209 , F 73, S 8, H B 513027, I/A 2 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-08
Administrador Unico
- Villalgordo Soto Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46209 , F 72, S 8, H B 513027, I/A 1 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-08
Información de VILLALGORDO SOTO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de VILLALGORDO SOTO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALGORDO SOTO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos