VILLALBA SANCHIS MANUEL
Informe ejecutivo de VILLALBA SANCHIS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLALBA SANCHIS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSLUZ WORKSHOP SL | Vicepresidente | 10/03/2021 | |
TRANSLUZ WORKSHOP SL | Consejero | 10/03/2021 | |
MASAVISA ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 30/10/2013 | 07/01/2020 |
MASAVISA ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 21/12/2010 |
VINCULACIONES DE VILLALBA SANCHIS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALBA SANCHIS MANUEL
Empresa: TRANSLUZ WORKSHOP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Viguer Espert Rosa Maria
- Villalba Sanchis Manuel
- Villalba Viguer Carlos
- Villalba Viguer Javier
- Villalba Viguer Jorge
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Villalba Sanchis Manuel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850, L 3156, F 179, S 8, H V 55589, I/A 4 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-46
Empresa: MASAVISA ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Villalba Sanchis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6346, L 3651, F 50, S 8, H V 65965, I/A 5 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-46
Empresa: MASAVISA ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Villalba Sanchis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6346, L 3651, F 50, S 8, H V 65965, I/A 4 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-46
Empresa: MASAVISA ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Villalba Sanchis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6346, L 3651, F 49, S 8, H V 65965, I/A 2 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-46
Información de VILLALBA SANCHIS MANUEL
Mostramos los datos de VILLALBA SANCHIS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALBA SANCHIS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos