VILLALBA RUIZ MARIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de VILLALBA RUIZ MARIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLALBA RUIZ MARIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EL GORO SL | Administrador Unico | 21/06/2022 | |
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EL GORO SL | Socio Unico | 21/06/2022 | |
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE MECANICA ELECTRICIDAD Y ENERGIAS ALTERNATIVAS SL | Socio Unico | 21/04/2015 | |
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE MECANICA ELECTRICIDAD Y ENERGIAS ALTERNATIVAS SL | Administrador Unico | 21/04/2015 | |
CENTRO DE FORMACION PARA EL EMPLEO SANTA BRIGIDA SL | Administrador Unico | 18/09/2014 | |
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS GASTRONOMICAS RESTAURACION Y TURISMO DE CANARIAS SL | Socio Unico | 10/06/2014 | |
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS GASTRONOMICAS RESTAURACION Y TURISMO DE CANARIAS SL | Administrador Unico | 10/06/2014 | |
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO EL GORO SL | Socio Unico | 08/11/2011 | |
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO EL GORO SL | Administrador Unico | 08/11/2011 |
VINCULACIONES DE VILLALBA RUIZ MARIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALBA RUIZ MARIA MONTSERRAT
Administrador Unico
- Villalba Ruiz Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 160, S 8, H GC 59816, I/A 1 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-35
Socio Único
- Villalba Ruiz Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 160, S 8, H GC 59816, I/A 1 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-35
Administrador Unico
- Villalba Ruiz Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 171, S 8, H GC 49544, I/A 1 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-35
Socio Único
- Villalba Ruiz Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 171, S 8, H GC 49544, I/A 1 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-35
Administrador Unico
- Villalba Ruiz Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 82, S 8, H GC 42898, I/A 3 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-35
Administrador Unico
- Villalba Ruiz Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 119, S 8, H GC 48377, I/A 1 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-35
Socio Único
- Villalba Ruiz Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 119, S 8, H GC 48377, I/A 1 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-35
Administrador Unico
- Villalba Ruiz Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 124, S 8, H GC 44969, I/A 1 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-35
Socio Único
- Villalba Ruiz Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 124, S 8, H GC 44969, I/A 1 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-35
Información de VILLALBA RUIZ MARIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de VILLALBA RUIZ MARIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALBA RUIZ MARIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos