VILLALBA RIVAS ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLALBA RIVAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLALBA RIVAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAPLASA SA | Presidente | 08/06/2010 | |
GAPLASA SA | Consejero | 08/06/2010 | |
PAMBRENI SA | Presidente | 07/06/2010 | |
PAMBRENI SA | Consejero | 07/06/2010 | |
INVERSIONES SEREN SL | Presidente | 28/05/2010 | |
INVERSIONES SEREN SL | Consejero | 28/05/2010 |
VINCULACIONES DE VILLALBA RIVAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALBA RIVAS ANTONIO
Empresa: GAPLASA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- NISITA SL
- Nogues Ferreruela Pedro Roque
- Perez Mendez Serafin
- Sanchez Berruezo Jose Francisco
- Villalba Rivas Antonio
Presidente
- Villalba Rivas Antonio
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25920 , F 123, S 8, H M 35411, I/A 64 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Empresa: PAMBRENI SA
Consejero
- NISITA SL
- Nogues Ferreruela Pedro Roque
- Perez Mendez Serafin
- Sanchez Berruezo Jose Francisco
- Villalba Rivas Antonio
Presidente
- Villalba Rivas Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7196 , F 188, S 8, H M 116776, I/A 12 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: VILASER GESTION SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Solidario
- Delgado Clavero Jose
- Villalba Rivas Antonio
Consejero
- Delgado Clavero Jose
- Gonzalez Gonzalez Ricardo
- Vilaplana Serrano Miguel
- Villalba Rivas Antonio
Presidente
- Villalba Rivas Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 46, S 8, H SE 34717, I/A 8 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-41
Empresa: GAPLASA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- NISITA SL
- Nogues Ferreruela Pedro Roque
- Perez Mendez Serafin
- Sanchez Berruezo Jose Francisco
- Villalba Rivas Antonio
Presidente
- Villalba Rivas Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25920 , F 118, S 8, H M 35411, I/A 54 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
Empresa: MAYRO MAGNETICS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- NISITA SL
- Nogues Ferreruela Pedro Roque
- Perez Mendez Serafin
- Sanchez Berruezo Jose Francisco
- Villalba Rivas Antonio
Presidente
- Villalba Rivas Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24480 , F 93, S 8, H M 31134, I/A 49 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Empresa: PAMBRENI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- NISITA SL
- Nogues Ferreruela Pedro Roque
- Perez Mendez Serafin
- Sanchez Berruezo Jose Francisco
- Villalba Rivas Antonio
Presidente
- Villalba Rivas Antonio
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7196 , F 187, S 8, H M 116776, I/A 11 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
Empresa: MAYRO MAGNETICS SA
Apoderado
- Nogues Ferreruela Pedro
- Perez Mendez Serafin
- Sanchez Berruezo Jose Francisco
- Villalba Rivas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24480 , F 92, S 8, H M 31134, I/A 46 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-28
Empresa: MAYRO MAGNETICS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- NISITA SL
- Nogues Ferreruela Pedro Roque
- Perez Mendez Serafin
- Sanchez Berruezo Jose Francisco
- Villalba Rivas Antonio
Presidente
- Villalba Rivas Antonio
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24480 , F 91, S 8, H M 31134, I/A 44 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-28
Empresa: MAYRO MAGNETICS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Nogues Ferreruela Pedro Roque
- Perez Mendez Serafin
- Sanchez Berruezo Jose Francisco
- Villalba Rivas Antonio
Presidente
- Villalba Rivas Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24480 , F 91, S 8, H M 31134, I/A 44 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-28
Empresa: GAPLASA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- NISITA SL
- Nogues Ferreruela Pedro Roque
- Perez Mendez Serafin
- Sanchez Berruezo Jose Francisco
- Villalba Rivas Antonio
Presidente
- Villalba Rivas Antonio
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25920 , F 117, S 8, H M 35411, I/A 49 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-28
VER MAS ACTOS
Información de VILLALBA RIVAS ANTONIO
Mostramos los datos de VILLALBA RIVAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALBA RIVAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos