VILLALBA MARTINEZ ORTIZ MARIA DEL ROCIO
Informe ejecutivo de VILLALBA MARTINEZ ORTIZ MARIA DEL ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLALBA MARTINEZ ORTIZ MARIA DEL ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABAY SOLUCIONES INTEGRALES SL | Representante | 03/06/2024 | |
369 CREATIONS SL | Administrador Solidario | 02/06/2023 | |
RESIDENCIAS MAGAREL SL | Representante | 17/12/2021 | |
JACQUES ROSEE COUNTRYLIFE SL | Administrador Mancomunado | 10/06/2020 | |
VILLALBA&ELIZO HOUSING SL | Administrador Solidario | 23/01/2018 |
VINCULACIONES DE VILLALBA MARTINEZ ORTIZ MARIA DEL ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALBA MARTINEZ ORTIZ MARIA DEL ROCIO
Empresa: ABAY SOLUCIONES INTEGRALES SL
Administrador Solidario
Representante
- Villalba Martinez Ortiz Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 483722, I/A 7 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: 369 CREATIONS SL
Administrador Solidario
- Fernandez-bugallal Tellado Jaime
- Villalba Martinez Ortiz Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45297 , F 95, S 8, H M 796839, I/A 1 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: RESIDENCIAS MAGAREL SL
Administrador Unico
Representante
- Villalba Martinez Ortiz Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13739 , F 24, S 8, H M 224196, I/A 9 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Empresa: RESIDENCIAS MAGAREL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Elizo Jose-antonio
- Villalba Martinez Ortiz Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13739 , F 23, S 8, H M 224196, I/A 7 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: JACQUES ROSEE COUNTRYLIFE SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez-bugallal Tellado Jaime
- Villalba Martinez Ortiz Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 110, S 8, H SC 50673, I/A 1 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-15
Empresa: VILLALBA&ELIZO HOUSING SL
Administrador Solidario
- Fernandez Elizo Jose-antonio
- Villalba Martinez Ortiz Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37056 , F 200, S 8, H M 661813, I/A 1 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Información de VILLALBA MARTINEZ ORTIZ MARIA DEL ROCIO
Mostramos los datos de VILLALBA MARTINEZ ORTIZ MARIA DEL ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALBA MARTINEZ ORTIZ MARIA DEL ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos