VILLALBA IBAÑEZ LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de VILLALBA IBAÑEZ LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VILLALBA IBAÑEZ LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DETRACONVI SL | Socio Unico | 06/10/2015 | |
DETRACONVI SL | Representante | 28/04/2015 |
VINCULACIONES DE VILLALBA IBAÑEZ LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALBA IBAÑEZ LUIS MIGUEL
Empresa: SAUBER C 12 SL
Administrador Unico
Representante
- Villalba Ibañez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13178 , F 145, S 8, H M 213384, I/A 10 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Empresa: SNETTERTON SL
Administrador Unico
Representante
- Villalba Ibañez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13178 , F 136, S 8, H M 213383, I/A 9 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-28
Empresa: TOLEMAN HART SL
Administrador Unico
Representante
- Villalba Ibañez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13178 , F 155, S 8, H M 213385, I/A 11 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: DETRACONVI SL
Socio Único
- Villalba Ibañez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9377 , F 222, S 8, H M 150730, I/A 10 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Empresa: ZANDVOORT HOME SL
Administrador Unico
Representante
- Villalba Ibañez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13178 , F 160, S 8, H M 213386, I/A 9 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Empresa: DETRACONVI SL
Administrador Unico
Representante
- Villalba Ibañez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9377 , F 222, S 8, H M 150730, I/A 9 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
Empresa: DRY CLEAN SEVIB SL
Liquidador
- Villalba Ibañez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26549 , F 5, S 8, H M 478484, I/A 2 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
Empresa: DRY CLEAN SEVIB SL
Administrador Unico
- Villalba Ibañez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26549 , F 5, S 8, H M 478484, I/A 2 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
Empresa: DRY CLEAN SEVIB SL
Administrador Unico
- Villalba Ibañez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26549 , F 1, S 8, H M 478484, I/A 1 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-28
Información de VILLALBA IBAÑEZ LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de VILLALBA IBAÑEZ LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALBA IBAÑEZ LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos