VILLALBA CATALA JAVIER
Informe ejecutivo de VILLALBA CATALA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VILLALBA CATALA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLACK IURIS EUROPE SL | Socio Unico | 29/07/2020 | |
BLACK IURIS EUROPE SL | Administrador Unico | 29/07/2020 | |
FLASH LEGIS EUROPA SL | Socio Unico | 22/07/2020 | |
FLASH LEGIS EUROPA SL | Administrador Unico | 22/07/2020 | |
OPTIMO IURE SL | Administrador Solidario | 10/07/2018 | |
DE PEÑISCOLA AL CIELO SL | Administrador Solidario | 10/07/2018 | |
ANTOR INNOVA SL | Administrador Unico | 15/12/2014 | |
CIRCULO SOLIDARIO DE LA PROSPERIDAD SL | Administrador Mancomunado | 08/04/2011 | |
TALBAN EUROPE SL | Administrador Solidario | 31/01/2011 | |
INMORTALITY HOME SL | Administrador Unico | 14/05/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VILLALBA CATALA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALBA CATALA JAVIER
Empresa: BLACK IURIS EUROPE SL
Administrador Unico
- Villalba Catala Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40722 , F 69, S 8, H M 722573, I/A 1 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
Empresa: BLACK IURIS EUROPE SL
Socio Único
- Villalba Catala Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40722 , F 69, S 8, H M 722573, I/A 1 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
Empresa: FLASH LEGIS EUROPA SL
Administrador Unico
- Villalba Catala Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40650 , F 118, S 8, H M 721365, I/A 1 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Empresa: FLASH LEGIS EUROPA SL
Socio Único
- Villalba Catala Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40650 , F 118, S 8, H M 721365, I/A 1 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Empresa: ARBITER IURIS SL
Administrador Unico
- Villalba Catala Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45795 , F 180, S 8, H B 499304, I/A 2 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-08
Empresa: SEMPER LEGIS SL
Administrador Unico
- Villalba Catala Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45795 , F 174, S 8, H B 499303, I/A 2 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-08
Empresa: DE PEÑISCOLA AL CIELO SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Moreno Felipe
- Villalba Catala Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46489 , F 119, S 8, H B 521695, I/A 1 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Empresa: OPTIMO IURE SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Moreno Felipe
- Villalba Catala Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46485 , F 197, S 8, H B 521545, I/A 1 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-08
Empresa: SEMPER LEGIS SL
Administrador Unico
- Villalba Catala Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45795 , F 174, S 8, H B 499303, I/A 1 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Empresa: ARBITER IURIS SL
Administrador Unico
- Villalba Catala Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45795 , F 180, S 8, H B 499304, I/A 1 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
VER MAS ACTOS
Información de VILLALBA CATALA JAVIER
Mostramos los datos de VILLALBA CATALA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALBA CATALA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos