VILLALBA CACERES JUAN
Informe ejecutivo de VILLALBA CACERES JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
VINCULACIONES DE VILLALBA CACERES JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALBA CACERES JUAN
Empresa: GODFER SISTEMAS SL
Apoderado
- Villalba Caceres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14746 , F 113, S 8, H M 244886, I/A 4 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Apoderado
- Villalba Caceres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24481 , F 106, S 8, H M 440414, I/A 5 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Empresa: PATRIMONIOS SALGOY SL
Administrador Unico
- Villalba Caceres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26174 , F 136, S 8, H M 471757, I/A 4 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-28
Empresa: INCLUSITE SL
Apoderado
- Villalba Caceres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30860 , F 42, S 8, H M 555409, I/A 8 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-160-28
Empresa: INCLUSITE SL
Apoderado
- Villalba Caceres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30860 , F 39, S 8, H M 555409, I/A 3 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Empresa: PATRIMONIOS SALGOY SL
Administrador Unico
- Villalba Caceres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26174 , F 136, S 8, H M 471757, I/A 3 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Empresa: GODFER SISTEMAS SL
Apoderado
- Villalba Caceres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14746 , F 111, S 8, H M 244886, I/A 3 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Empresa: SIGESCON PYMES SL
Apoderado
- Villalba Caceres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14359 , F 53, S 8, H M 237018, I/A 4 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Empresa: ANGESIL GESTORES SL
Liquidador
- Villalba Caceres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17184 , F 61, S 8, H M 294399, I/A 3 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-28
Empresa: ANGESIL GESTORES SL
Administrador Unico
- Villalba Caceres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17184 , F 61, S 8, H M 294399, I/A 3 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-28
Información de VILLALBA CACERES JUAN
Mostramos los datos de VILLALBA CACERES JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALBA CACERES JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos