VILLALBA BLESA IRIS
Informe ejecutivo de VILLALBA BLESA IRIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE VILLALBA BLESA IRIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALBA BLESA IRIS
Empresa: CAMALA IMPORT SL
Apoderado
- Villalba Blesa Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7133 , F 81, S 8, H SE132366, I/A 3 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-41
Empresa: CAMALA IMPORT SL
Administrador Unico
- Villalba Blesa Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7133 , F 81, S 8, H SE132366, I/A 2 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-41
Empresa: CAMALA IMPORT SL
Administrador Unico
- Villalba Blesa Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7133 , F 80, S 8, H SE132366, I/A 1 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-41
Empresa: CAMALA IMPORT SL
Socio Único
- Villalba Blesa Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7133 , F 80, S 8, H SE132366, I/A 1 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-41
Administrador Unico
- Villalba Blesa Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4719 , F 151, S 8, H SE 74781, I/A 8 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-41
Administrador Unico
- Villalba Blesa Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5449 , F 87, S 8, H SE 91482, I/A 10 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-41
Administrador Unico
- Villalba Blesa Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4719 , F 150, S 8, H SE 74781, I/A 5 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-41
Administrador Unico
- Villalba Blesa Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5449 , F 85, S 8, H SE 91482, I/A 7 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-41
Información de VILLALBA BLESA IRIS
Mostramos los datos de VILLALBA BLESA IRIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALBA BLESA IRIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos