VILLAGORDO MARTINEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLAGORDO MARTINEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VILLAGORDO MARTINEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAS CUMBRES NO 5 SL | Administrador Mancomunado | 09/11/2015 | |
VILLARA SA | Liquidador | 16/12/2014 | 16/12/2014 |
VICUCE SL | Liquidador | 11/12/2012 | 11/12/2012 |
RACOVI SL | Liquidador | 10/12/2012 | 10/12/2012 |
VINCULACIONES DE VILLAGORDO MARTINEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAGORDO MARTINEZ ANTONIO
Empresa: LAS CUMBRES NO 5 SL
Administrador Mancomunado
- Villagordo Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 111, S 8, H TO 37749, I/A 2 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-45
Empresa: VILLARA SA
Liquidador
- Villagordo Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3984 , F 220, S 8, H M 66674, I/A 10 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: VICUCE SL
Liquidador
- Villagordo Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22927 , F 131, S 8, H M 410624, I/A 4 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
Empresa: RACOVI SL
Liquidador
- Villagordo Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8153 , F 190, S 8, H M 131577, I/A 6 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
Información de VILLAGORDO MARTINEZ ANTONIO
Mostramos los datos de VILLAGORDO MARTINEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAGORDO MARTINEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos