VILLAGOMEZ VELA JOSUE ISMAEL
Informe ejecutivo de VILLAGOMEZ VELA JOSUE ISMAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLAGOMEZ VELA JOSUE ISMAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRIME HOME EUROPE SL | Administrador Mancomunado | 27/08/2024 | |
PRIME HOME EUROPE SL | Socio Unico | 07/06/2024 | |
GRUPO POLIMEROS MADRID SL | Socio Unico | 25/04/2024 | |
GRUPO POLIMEROS MADRID SL | Administrador Unico | 25/04/2024 | |
PLASTICOS CAPITAL JVV SL | Administrador Unico | 20/03/2024 |
VINCULACIONES DE VILLAGOMEZ VELA JOSUE ISMAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAGOMEZ VELA JOSUE ISMAEL
Empresa: PRIME HOME EUROPE SL
Administrador Mancomunado
- Costell Lopez Evararist Rafael
- Villagomez Vela Josue Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824712, I/A 2 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-28
Empresa: PRIME HOME EUROPE SL
Administrador Unico
- Villagomez Vela Josue Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824712, I/A 2 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-28
Empresa: PRIME HOME EUROPE SL
Administrador Unico
- Villagomez Vela Josue Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824712, I/A 1 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: PRIME HOME EUROPE SL
Socio Único
- Villagomez Vela Josue Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824712, I/A 1 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: GRUPO POLIMEROS MADRID SL
Administrador Unico
- Villagomez Vela Josue Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46339 , F 110, S 8, H M 813867, I/A 1 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: GRUPO POLIMEROS MADRID SL
Socio Único
- Villagomez Vela Josue Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46339 , F 110, S 8, H M 813867, I/A 1 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: PLASTICOS CAPITAL JVV SL
Administrador Unico
- Villagomez Vela Josue Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46603 , F 91, S 8, H M 818147, I/A 1 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-28
Información de VILLAGOMEZ VELA JOSUE ISMAEL
Mostramos los datos de VILLAGOMEZ VELA JOSUE ISMAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAGOMEZ VELA JOSUE ISMAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos