VILLAGARCIA VEGA JAIME
Informe ejecutivo de VILLAGARCIA VEGA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLAGARCIA VEGA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS DE SEGURIDAD DUERO SL | Administrador Unico | 10/02/2020 | 04/01/2023 |
EXTINZA SL | Administrador Unico | 24/11/2022 | |
UNIDAD VELATORIOS MOVILES SL | Administrador Solidario | 28/09/2011 | 19/06/2012 |
UNIDAD VELATORIOS MOVILES SL | Administrador Mancomunado | 28/09/2011 |
VINCULACIONES DE VILLAGARCIA VEGA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAGARCIA VEGA JAIME
Empresa: SISTEMAS DE SEGURIDAD DUERO SL
Administrador Unico
- Villagarcia Vega Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204 , F 184, S 8, H ZA 4531, I/A 7 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-49
Empresa: EXTINZA SL
Administrador Unico
- Villagarcia Vega Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102 , F 33, S 8, H ZA 947, I/A 6 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-49
Empresa: SISTEMAS DE SEGURIDAD DUERO SL
Administrador Unico
- Villagarcia Vega Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204 , F 184, S 8, H ZA 4531, I/A 5 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-49
Empresa: UNIDAD VELATORIOS MOVILES SL
Administrador Solidario
- Villagarcia Vega Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207 , F 171, S 8, H ZA 4651, I/A 3 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-49
Empresa: UNIDAD VELATORIOS MOVILES SL
Administrador Solidario
- Baz Martin Jose
- Villagarcia Vega Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207 , F 170, S 8, H ZA 4651, I/A 2 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-49
Empresa: UNIDAD VELATORIOS MOVILES SL
Administrador Mancomunado
- Baz Martin Jose
- Calvo Montero Fernando
- Villagarcia Vega Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207 , F 170, S 8, H ZA 4651, I/A 2 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-49
Información de VILLAGARCIA VEGA JAIME
Mostramos los datos de VILLAGARCIA VEGA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAGARCIA VEGA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos