VILLAFRANCA HOLGUIN JOSE
Informe ejecutivo de VILLAFRANCA HOLGUIN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VILLAFRANCA HOLGUIN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVAQUA SERVICIOS GENERALES SL | Socio Unico | 31/10/2023 | |
NOVAQUA SERVICIOS GENERALES SL | Administrador Unico | 31/10/2023 | |
ALVIFENCE SL | Socio Unico | 30/10/2023 | |
ALVIFENCE SL | Administrador Unico | 30/10/2023 | |
GRUPO ALVISA SERVICIOS Y EVENTOS SL | Socio Unico | 09/12/2015 | |
GRUPO ALVISA SERVICIOS Y EVENTOS SL | Administrador Unico | 09/12/2015 | |
ALVISA FORMACION Y OCIO SL | Administrador Solidario | 07/12/2015 | |
ALVIPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 11/10/2010 | |
ALVIPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 11/10/2010 |
VINCULACIONES DE VILLAFRANCA HOLGUIN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAFRANCA HOLGUIN JOSE
Empresa: NOVAQUA SERVICIOS GENERALES SL
Administrador Unico
- Villafranca Holguin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45864 , F 74, S 8, H M 806080, I/A 1 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Empresa: NOVAQUA SERVICIOS GENERALES SL
Socio Único
- Villafranca Holguin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45864 , F 74, S 8, H M 806080, I/A 1 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Empresa: ALVIFENCE SL
Administrador Unico
- Villafranca Holguin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45825 , F 183, S 8, H M 805405, I/A 1 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-28
Empresa: ALVIFENCE SL
Socio Único
- Villafranca Holguin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45825 , F 183, S 8, H M 805405, I/A 1 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-28
Empresa: GRUPO ALVISA SERVICIOS Y EVENTOS SL
Administrador Unico
- Villafranca Holguin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34154 , F 175, S 8, H M 614365, I/A 1 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: GRUPO ALVISA SERVICIOS Y EVENTOS SL
Socio Único
- Villafranca Holguin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34154 , F 175, S 8, H M 614365, I/A 1 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: ALVISA FORMACION Y OCIO SL
Administrador Solidario
- Sanz Rivas Julia
- Villafranca Holguin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34154 , F 165, S 8, H M 614364, I/A 1 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: CROSSFIT LOS REYES SL
Administrador Unico
- Villafranca Holguin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32870 , F 124, S 8, H M 591748, I/A 2 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: MUNDO PISCINAS SERVICIOS SL
Liquidador Mancomunado
- Muñoz Diaz Javier
- Villafranca Holguin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 90, S 8, H M 536602, I/A 2 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Empresa: MUNDO PISCINAS SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Muñoz Diaz Javier
- Villafranca Holguin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 90, S 8, H M 536602, I/A 2 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
VER MAS ACTOS
Información de VILLAFRANCA HOLGUIN JOSE
Mostramos los datos de VILLAFRANCA HOLGUIN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAFRANCA HOLGUIN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos