VILLAESCUSA MONEDERO ALVARO
Informe ejecutivo de VILLAESCUSA MONEDERO ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLAESCUSA MONEDERO ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONQUENSE DE INFRAESTRUCTURAS SA | Vicepresidente | 26/06/2023 | |
CONQUENSE DE INFRAESTRUCTURAS SA | Consejero | 26/06/2023 | |
ADVANCED REAL ESTATE WORLD SL | Administrador Unico | 06/02/2023 | |
PROMES24 SL | Apoderado | 25/10/2021 | |
PROMES24 SL | Administrador Mancomunado | 22/07/2021 | |
INVERANFRAL SL | Administrador Unico | 01/04/2016 | |
CONQUENSE DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION SL | Presidente | 30/06/2015 | |
CONQUENSE DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION SL | Consejero Delegado Mancomunado | 30/06/2015 | |
CONQUENSE DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION SL | Consejero | 30/06/2015 | |
ALVARO VILLAESCUSA SA | Administrador Solidario | 03/09/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VILLAESCUSA MONEDERO ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAESCUSA MONEDERO ALVARO
Empresa: ALVARO VILLAESCUSA SA
Administrador Solidario
- Villaescusa Monedero Alvaro
- Villaescusa Monedero Ana Belen
- Villaescusa Monedero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 855 , F 215, S 8, H CU 1069, I/A 19 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-16
Empresa: CONQUENSE DE INFRAESTRUCTURAS SA
Consejero
- Gismero Cano Rafael
- Gutierrez Hernandez Javier Francisco
- Villaescusa Monedero Alvaro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Villaescusa Monedero Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 158, S 8, H CU 6607, I/A 13 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-16
Empresa: CONQUENSE DE INFRAESTRUCTURAS SA
Consejero
- Gismero Cano Rafael
- Gutierrez Hernandez Javier Francisco
- Villaescusa Monedero Alvaro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Villaescusa Monedero Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 158, S 8, H CU 6607, I/A 13 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-16
Empresa: ADVANCED REAL ESTATE WORLD SL
Administrador Unico
- Villaescusa Monedero Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44554 , F 181, S 8, H M 784877, I/A 2 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: PROMES24 SL
Apoderado
- Garrido Lopez Felipe
- Villaescusa Monedero Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 86, S 8, H M 747873, I/A 2 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
Empresa: PROMES24 SL
Administrador Mancomunado
- Garrido Lopez Felipe
- Villaescusa Monedero Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 83, S 8, H M 747873, I/A 1 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-28
Empresa: ALVARO VILLAESCUSA SA
Administrador Solidario
- Villaescusa Monedero Alvaro
- Villaescusa Monedero Ana Belen
- Villaescusa Monedero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 137, S 8, H CU 1069, I/A 16 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-16
Empresa: CONQUENSE DE INFRAESTRUCTURAS SA
Consejero
- Gismero Cano Rafael
- Gutierrez Hernandez Javier Francisco
- Villaescusa Monedero Alvaro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Villaescusa Monedero Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 155, S 8, H CU 6607, I/A 9 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-16
Empresa: CONQUENSE DE INFRAESTRUCTURAS SA
Consejero
- Gismero Cano Rafael
- Gutierrez Hernandez Javier Francisco
- Villaescusa Monedero Alvaro
Presidente
- Villaescusa Monedero Alvaro
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 155, S 8, H CU 6607, I/A 9 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-16
Empresa: CONQUENSE DE INFRAESTRUCTURAS SA
Consejero
- Gismero Cano Rafael
- Gutierrez Hernandez Javier Francisco
- Villaescusa Monedero Alvaro
Presidente
- Villaescusa Monedero Alvaro
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 145, S 8, H CU 6607, I/A 6 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-16
VER MAS ACTOS
Información de VILLAESCUSA MONEDERO ALVARO
Mostramos los datos de VILLAESCUSA MONEDERO ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAESCUSA MONEDERO ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos