VILLAESCUSA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de VILLAESCUSA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLAESCUSA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL DISTRIBUCIONES ALIMAR SL | Administrador Unico | 29/11/2022 | |
LUBRICANTES ESPECIALES LUBRIGRAS SL | Liquidador | 07/07/2017 | |
ALINAVE SL | Liquidador Solidario | 26/03/2013 |
VINCULACIONES DE VILLAESCUSA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAESCUSA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: GLOBAL DISTRIBUCIONES ALIMAR SL
Administrador Unico
- Villaescusa Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3570 , F 115, S 8, H A 128016, I/A 6 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-03
Empresa: LUBRICANTES ESPECIALES LUBRIGRAS SL
Liquidador
- Villaescusa Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 224, S 8, H A 53297, I/A 6 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-03
Empresa: LUBRICANTES ESPECIALES LUBRIGRAS SL
Administrador Unico
- Villaescusa Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 224, S 8, H A 53297, I/A 6 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-03
Empresa: ALINAVE SL
Liquidador Solidario
- Berbegal Pastor Vicente
- Biosca Martin Miguel Angel
- Villaescusa Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3251 , F 19, S 8, H A 110133, I/A 6 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-03
Empresa: ALINAVE SL
Administrador Mancomunado
- Berbegal Pastor Vicente
- Biosca Martin Miguel Angel
- Villaescusa Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3251 , F 19, S 8, H A 110133, I/A 6 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-03
Empresa: GLOBAL DISTRIBUCIONES ALIMAR SL
Apoderado
- Villaescusa Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3570 , F 115, S 8, H A 128016, I/A 3 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-03
Empresa: GLOBAL DISTRIBUCIONES ALIMAR SL
Apoderado
- Villaescusa Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3570 , F 115, S 8, H A 128016, I/A 2 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-03
Empresa: ALINAVE SL
Administrador Mancomunado
- Berbegal Pastor Vicente
- Biosca Martin Miguel Angel
- Villaescusa Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3251 , F 19, S 8, H A 110133, I/A 5 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-03
Empresa: ALINAVE SL
Administrador Mancomunado
- Leal Catala Francisco Javier
- Villaescusa Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3251 , F 19, S 8, H A 110133, I/A 5 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-03
Información de VILLAESCUSA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de VILLAESCUSA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAESCUSA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos