VILLADELPRAT LLADO RAMON
Informe ejecutivo de VILLADELPRAT LLADO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLADELPRAT LLADO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IVASCULAR SL | Apoderado Solidario | 21/08/2023 | |
LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH SL | Apoderado Solidario | 20/08/2023 | |
LIFE VASCULAR DEVICES SL | Apoderado Solidario | 04/08/2020 |
VINCULACIONES DE VILLADELPRAT LLADO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLADELPRAT LLADO RAMON
Empresa: IVASCULAR SL
Apoderado Solidario
- Villadelprat Llado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47453 , F 53, S 8, H B 422253, I/A 14 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: IVASCULAR SL
Apoderado Solidario
- Villadelprat Llado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47453 , F 53, S 8, H B 422253, I/A 14 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Villadelprat Llado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43268 , F 27, S 8, H B 402656, I/A 22 (20/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Villadelprat Llado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43268 , F 27, S 8, H B 402656, I/A 22 (20/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Villadelprat Llado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42622 , F 147, S 8, H B 402656, I/A 15 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-08
Empresa: LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH SL
Apoderado
- Villadelprat Llado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42622 , F 147, S 8, H B 402656, I/A 15 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-08
Empresa: IVASCULAR SL
Apoderado Solidario
- Villadelprat Llado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43270 , F 93, S 8, H B 422253, I/A 9 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-08
Empresa: IVASCULAR SL
Apoderado Solidario
- Villadelprat Llado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43270 , F 93, S 8, H B 422253, I/A 9 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-08
Empresa: LIFE VASCULAR DEVICES SL
Apoderado Solidario
- Villadelprat Llado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42122 , F 125, S 8, H B 400746, I/A 4 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-08
Empresa: LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Villadelprat Llado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42622 , F 147, S 8, H B 402656, I/A 13 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-08
VER MAS ACTOS
Información de VILLADELPRAT LLADO RAMON
Mostramos los datos de VILLADELPRAT LLADO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLADELPRAT LLADO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos