VILLADANGOS ARNAIZ LAURA
Informe ejecutivo de VILLADANGOS ARNAIZ LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLADANGOS ARNAIZ LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACHINE POINT CONSULTANTS SL | Apoderado Mancomunado | 15/11/2022 | |
MACHINE POINT CONSULTANTS SL | Apoderado Mancomunado | 15/07/2010 | 01/03/2019 |
MACHINE POINT CONSULTANTS SL | Apoderado Mancomunado | 11/01/2017 | 01/03/2019 |
VINCULACIONES DE VILLADANGOS ARNAIZ LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLADANGOS ARNAIZ LAURA
Empresa: MACHINE POINT CONSULTANTS SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Civanto Pilar
- Villadangos Arnaiz Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 174, S 8, H VA 14890, I/A 19 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-47
Empresa: MACHINE POINT CONSULTANTS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 27, S 8, H VA 14890, I/A 17 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-47
Empresa: MACHINE POINT CONSULTANTS SL
Apoderado Mancomunado
- Villadangos Arnaiz Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 27, S 8, H VA 14890, I/A 14 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-47
Empresa: MACHINE POINT CONSULTANTS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 26, S 8, H VA 14890, I/A 12 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-47
Información de VILLADANGOS ARNAIZ LAURA
Mostramos los datos de VILLADANGOS ARNAIZ LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLADANGOS ARNAIZ LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos