VILLA NAVARRA MERCEDES
Informe ejecutivo de VILLA NAVARRA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLA NAVARRA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAV-TRADE DISTRIBUTIONS SL | Administrador Mancomunado | 16/03/2011 | 23/12/2015 |
CAV-TRADE DISTRIBUTIONS SL | Liquidador Mancomunado | 23/12/2015 | 23/12/2015 |
INVERSIONES VINA SL | Administrador Solidario | 13/01/2014 | |
COMPONENTES ELECTRONICOS BASE IMPRESA SA | Secretario | 18/06/2009 | 07/03/2013 |
COMPONENTES ELECTRONICOS BASE IMPRESA SA | Consejero | 18/06/2009 | 07/03/2013 |
VINCULACIONES DE VILLA NAVARRA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLA NAVARRA MERCEDES
Empresa: CAV-TRADE DISTRIBUTIONS SL
Liquidador Mancomunado
- Blaya Lara Gemma
- Villa Navarra Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28619 , F 73, S 8, H M 515369, I/A 2 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-28
Empresa: CAV-TRADE DISTRIBUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Blaya Lara Gemma
- Villa Navarra Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28619 , F 73, S 8, H M 515369, I/A 2 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-28
Empresa: INVERSIONES VINA SL
Administrador Solidario
- Villa Navarra Jorge
- Villa Navarra Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12859 , F 55, S 8, H M 206740, I/A B (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Villa Navarra Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2033 , F 92, S 8, H M 36215, I/A 25 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-28
Empresa: CAV-TRADE DISTRIBUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Blaya Lara Gemma
- Villa Navarra Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28619 , F 70, S 8, H M 515369, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Villa Navarra Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2033 , F 92, S 8, H M 36215, I/A 24 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-28
Información de VILLA NAVARRA MERCEDES
Mostramos los datos de VILLA NAVARRA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLA NAVARRA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos