VILLA GONZALEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de VILLA GONZALEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLA GONZALEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFOCOR PROYECTOS SL | Administrador Mancomunado | 01/07/2024 | |
HISPAMALACA SL | Administrador Unico | 19/08/2023 | |
VELAILE COMUNICACION SL | Administrador Unico | 14/03/2023 | |
FOSTER SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Administrador Unico | 25/01/2021 | |
BANKINTER SA | Apoderado | 22/08/2019 | |
BARUJ HOSTELERIA SL | Administrador Solidario | 18/02/2016 |
VINCULACIONES DE VILLA GONZALEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLA GONZALEZ ALBERTO
Empresa: REFOCOR PROYECTOS SL
Administrador Mancomunado
- Martin De Agar Ruiz Federico Carlos
- Rus Palacios Carlos
- Villa Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823882, I/A 1 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Empresa: HISPAMALACA SL
Administrador Unico
- Villa Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45634 , F 103, S 8, H M 802413, I/A 1 (19/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Empresa: VELAILE COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Villa Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34705 , F 189, S 8, H M 624235, I/A 4 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Empresa: FOSTER SERVICIOS EMPRESARIALES SL
Administrador Unico
- Villa Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41337 , F 70, S 8, H M 732686, I/A 1 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Empresa: GESVIMA ASESORIA Y ADMINISTRACION SL
Administrador Mancomunado
- Mata Gumiel Marta
- Villa Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35020 , F 89, S 8, H M 629833, I/A 3 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado
- Villa Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39241 , F 72, S 8, H M 7766, I/A 8948 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
Empresa: GESVIMA ASESORIA Y ADMINISTRACION SL
Administrador Mancomunado
- Mata Gumiel Marta
- Villa Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35020 , F 86, S 8, H M 629833, I/A 1 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Empresa: BARUJ HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Villa Gonzalez Alberto
- Villa Gonzalez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34375 , F 67, S 8, H M 618313, I/A 1 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Información de VILLA GONZALEZ ALBERTO
Mostramos los datos de VILLA GONZALEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLA GONZALEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos