VILLA GODINO VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de VILLA GODINO VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLA GODINO VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNI MADER SA | Administrador Solidario | 17/09/2019 | 06/11/2023 |
EMBALAJES VILLA SL | Administrador Solidario | 02/11/2023 | |
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES DEHESA DE LA CARRERA SL | Administrador Solidario | 19/05/2023 | 02/11/2023 |
VINCULACIONES DE VILLA GODINO VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLA GODINO VICTOR MANUEL
Empresa: TECNI MADER SA
Administrador Solidario
- Villa Godino Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 145, S 8, H M 75786, I/A 12 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Empresa: EMBALAJES VILLA SL
Administrador Solidario
- Villa Godino Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15485 , F 115, S 8, H M 260289, I/A 3 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Administrador Solidario
- Villa Godino Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22432 , F 151, S 8, H M 400780, I/A 4 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Administrador Solidario
- Villa Godino Alberto
- Villa Godino Carolina
- Villa Godino Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22432 , F 151, S 8, H M 400780, I/A 3 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Empresa: TECNI MADER SA
Administrador Solidario
- Villa Godino Alberto
- Villa Godino Carolina
- Villa Godino Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 144, S 8, H M 75786, I/A 11 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Información de VILLA GODINO VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de VILLA GODINO VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLA GODINO VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos