VILLA GARCIA TERESA
Informe ejecutivo de VILLA GARCIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLA GARCIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAFES CARECA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/01/2015 | 14/12/2017 |
CAFES CARECA SL | Consejero | 13/01/2015 | 14/12/2017 |
VINCULACIONES DE VILLA GARCIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLA GARCIA TERESA
Empresa: CAFES CARECA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Villa Garcia Teresa
Consejero
- Villa Garcia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2113 , F 146, S 8, H TF 10686, I/A 35 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-38
Empresa: CAFES CARECA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- CAFE REINA SL
- CAFES CARIOCA SA
- Cafesa
- Villa Garcia Teresa
Consejero
- CAFE REINA SL
- CAFES CARIOCA SA
- Cafesa
- Villa Garcia Teresa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2113 , F 145, S 8, H TF 10686, I/A 32 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-38
Información de VILLA GARCIA TERESA
Mostramos los datos de VILLA GARCIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLA GARCIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos