VILLA GALAN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de VILLA GALAN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLA GALAN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLA PERALTA SL | Apoderado Solidario | 09/06/2016 |
VINCULACIONES DE VILLA GALAN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLA GALAN MIGUEL ANGEL
Empresa: VILLA PERALTA SL
Apoderado Solidario
- Peralta Mora Manuel
- Villa Del Rio Laura
- Villa Galan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 199, S 8, H TO 34182, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-45
Empresa: VILLA PERALTA SL
Administrador Solidario
- Del Rio Diaz Maria Rosario
- Villa Del Rio Laura
- Villa Galan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 199, S 8, H TO 34182, I/A 3 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-45
Empresa: VILLA PERALTA SL
Administrador Solidario
- Villa Del Rio Laura
- Villa Galan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 198, S 8, H TO 34182, I/A 1 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-45
Apoderado Solidario
Apoderado
- Burgos Garcia Carmen
- Diaz Martinez Paloma
- Garreta Adua Julio
- Hinojar Grado Jose
- Morillo Carnero Jose Antonio
- Villa Galan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 225, S 8, H BI 229,A , I/ 526 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 129, S 8, H BI 396,A , I/ 102 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-48
Información de VILLA GALAN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de VILLA GALAN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLA GALAN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos