VILLA COTILLA ALFONSO
Informe ejecutivo de VILLA COTILLA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLA COTILLA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEONIDE PROPIEDAD SL | Administrador Unico | 04/06/2018 | 06/04/2020 |
LAGUNA BEACH SA | Administrador Unico | 12/08/2019 | 02/01/2020 |
LAGUNA BEACH SA | Administrador Unico | 02/05/2014 | 12/08/2019 |
VINCULACIONES DE VILLA COTILLA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLA COTILLA ALFONSO
Empresa: LEONIDE PROPIEDAD SL
Administrador Unico
- Villa Cotilla Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 16, S 8, H CA 22568, I/A 7 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-11
Empresa: LAGUNA BEACH SA
Administrador Unico
- Villa Cotilla Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 206, S 8, H CA 520, I/A 20 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-11
Empresa: LAGUNA BEACH SA
Administrador Unico
- Villa Cotilla Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 206, S 8, H CA 520, I/A 19 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-11
Empresa: LAGUNA BEACH SA
Administrador Unico
- Villa Cotilla Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 206, S 8, H CA 520, I/A 19 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-11
Empresa: LEONIDE PROPIEDAD SL
Administrador Unico
- Villa Cotilla Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 16, S 8, H CA 22568, I/A 6 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-11
Empresa: LAGUNA BEACH SA
Administrador Unico
- Villa Cotilla Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 205, S 8, H CA 520, I/A 18 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-11
Información de VILLA COTILLA ALFONSO
Mostramos los datos de VILLA COTILLA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLA COTILLA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos