VILIMELIS PIERA DOLORES
Informe ejecutivo de VILIMELIS PIERA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILIMELIS PIERA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANGALIFE SL | Administrador Solidario | 24/11/2017 | |
TERES IMPORT SL | Administrador Unico | 29/07/2010 | 24/11/2017 |
CREACIONES TERES SA | Administrador Unico | 29/07/2010 | 24/11/2017 |
CREACIONES TERES SA | Administrador Solidario | 08/04/2010 | 29/07/2010 |
TERES IMPORT SL | Administrador Solidario | 29/07/2010 |
VINCULACIONES DE VILIMELIS PIERA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILIMELIS PIERA DOLORES
Empresa: TERES IMPORT SL
Administrador Unico
- Vilimelis Piera Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 50, S 8, H L 406, I/A 8 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-25
Empresa: CREACIONES TERES SA
Administrador Unico
- Vilimelis Piera Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 179, S 8, H L 3115, I/A 15 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-25
Empresa: TANGALIFE SL
Administrador Solidario
- Teres Vilimelis Rosa Ana
- Vilimelis Piera Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 883 , F 37, S 8, H L 17103, I/A 2 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-25
Empresa: CREACIONES TERES SA
Administrador Unico
- Vilimelis Piera Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 179, S 8, H L 3115, I/A 14 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-25
Empresa: CREACIONES TERES SA
Administrador Unico
- Vilimelis Piera Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 178, S 8, H L 3115, I/A 13 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-25
Empresa: CREACIONES TERES SA
Administrador Solidario
- Vilimelis Piera Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 178, S 8, H L 3115, I/A 13 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-25
Empresa: TERES IMPORT SL
Administrador Unico
- Vilimelis Piera Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 50, S 8, H L 406, I/A 7 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-25
Empresa: TERES IMPORT SL
Administrador Solidario
- Vilimelis Piera Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 50, S 8, H L 406, I/A 7 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-25
Empresa: CREACIONES TERES SA
Administrador Solidario
- Teres Ardiaca Alberto
- Vilimelis Piera Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 177, S 8, H L 3115, I/A 11 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-25
Información de VILIMELIS PIERA DOLORES
Mostramos los datos de VILIMELIS PIERA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILIMELIS PIERA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos