VILELLA PROVENCIO JOAN
Informe ejecutivo de VILELLA PROVENCIO JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILELLA PROVENCIO JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAMONA SA | Consejero | 13/02/2017 | 25/01/2021 |
GRAMONA SA | Vocal | 13/02/2017 | 25/01/2021 |
GRAMONA SA | Apoderado | 27/05/2010 | 10/03/2020 |
GRAMONA SA | Consejero | 17/01/2011 | 13/02/2017 |
GRAMONA SA | Vocal | 17/01/2011 | 13/02/2017 |
GRAMONA STOCK SL | Apoderado | 12/01/2009 | 24/03/2015 |
GRAMONA SA | Consejero | 19/01/2010 | 17/01/2011 |
GRAMONA SA | Vocal | 19/01/2010 | 17/01/2011 |
GRAMONA SA | Apoderado | 12/01/2009 | 27/05/2010 |
VINCULACIONES DE VILELLA PROVENCIO JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILELLA PROVENCIO JOAN
Empresa: GRAMONA SA
Consejero
- Vilella Provencio Joan
Vocal
- Vilella Provencio Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47190 , F 153, S 8, H B 65664, I/A 42 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-08
Empresa: GRAMONA SA
Apoderado
- Vilella Provencio Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47190 , F 151, S 8, H B 65664, I/A 40 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-08
Empresa: GRAMONA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vocal
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 199, S 8, H B 65664, I/A 32 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-08
Empresa: GRAMONA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vocal
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 199, S 8, H B 65664, I/A 32 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-08
Empresa: GRAMONA STOCK SL
Apoderado
- Gramona Sande Francisco Javier
- Vilella Provencio Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 222, S 8, H B 146128, I/A 15 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-08
Empresa: GRAMONA SA
Consejero
PRES.HONORI.
Pres.Con.Dir
Presidente
Secretario
VOC.CON.DIR.
Vocal
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 194, S 8, H B 65664, I/A 24 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
Empresa: GRAMONA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vocal
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 194, S 8, H B 65664, I/A 24 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
Empresa: GRAMONA SA
Apoderado
- Gramona Marti Jaime
- Gramona Sande Francisco Javier
- Vilella Provencio Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 192, S 8, H B 65664, I/A 22 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-08
Empresa: GRAMONA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 192, S 8, H B 65664, I/A 22 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-08
Empresa: GRAMONA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vocal
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29988 , F 169, S 8, H B 65664, I/A 20 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-08
VER MAS ACTOS
Información de VILELLA PROVENCIO JOAN
Mostramos los datos de VILELLA PROVENCIO JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILELLA PROVENCIO JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos