VILELLA AULINAS ANTONIO
Informe ejecutivo de VILELLA AULINAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILELLA AULINAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOTOVOLTAICA SOLSISTEM LES OLIVERES SL | Administrador Unico | 08/06/2010 | |
SOLSISTEM 2004 SL | Apoderado | 10/12/2009 |
VINCULACIONES DE VILELLA AULINAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILELLA AULINAS ANTONIO
Consejero
- Vilella Aulinas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36480 , F 100, S 8, H B 63830, I/A 37 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
Administrador Solidario
- Vilella Aulinas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31830 , F 61, S 8, H B 197830, I/A 6 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-08
Consejero
- Barniol Vilalta Joan
- Rosell Ballus Joan
- Vilella Aulinas Antonio
- Yespes Salarich Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36480 , F 99, S 8, H B 63830, I/A 35 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-08
Administrador Solidario
- Vilella Aulinas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31830 , F 60, S 8, H B 197830, I/A 4 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-08
Administrador Unico
- Vilella Aulinas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41950 , F 90, S 8, H B 396789, I/A 1 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
Empresa: 2005SUBYNCO SL
Liquidador Mancomunado
- Corominas Estragues David
- Vilella Aulinas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37726 , F 120, S 8, H B 310061, I/A 2 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Empresa: 2005SUBYNCO SL
Administrador Mancomunado
- Corominas Estragues David
- Vilella Aulinas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37726 , F 120, S 8, H B 310061, I/A 2 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Empresa: SOLSISTEM 2004 SL
Apoderado
- Pares Parramon Miquel
- Vilella Aulinas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36452 , F 111, S 8, H B 289773, I/A 4 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-08
Empresa: SOLSISTEM 2004 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Vilella Aulinas Antonio
Consejero
- Vilella Aulinas Antonio
Presidente
- Vilella Aulinas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36452 , F 110, S 8, H B 289773, I/A 3 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-08
Información de VILELLA AULINAS ANTONIO
Mostramos los datos de VILELLA AULINAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILELLA AULINAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos