VILELA FALCONES SANDRA ELIZABETH
Informe ejecutivo de VILELA FALCONES SANDRA ELIZABETH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILELA FALCONES SANDRA ELIZABETH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOUSE OF DIPOR INVERSIONES SL | Consejero | 10/03/2015 | 20/10/2015 |
INVERSIONES ISTHMUS SL | Consejero | 20/05/2015 | 20/10/2015 |
SOUTH ALAZAR SL | Consejero | 25/03/2015 | 15/10/2015 |
VINCULACIONES DE VILELA FALCONES SANDRA ELIZABETH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILELA FALCONES SANDRA ELIZABETH
Empresa: INVERSIONES ISTHMUS SL
Consejero
- Peralta Diaz Fabrizio Roberto
- Pico Moreira Willian-fernando
- Vilela Falcones Sandra Elizabeth
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28896 , F 50, S 8, H M 520311, I/A 6 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Empresa: HOUSE OF DIPOR INVERSIONES SL
Consejero
- Peralta Diaz Fabrizio Roberto
- Pico Moreira William Fernando
- Vilela Falcones Sandra Elizabeth
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28866 , F 9, S 8, H M 519769, I/A 6 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: SOUTH ALAZAR SL
Consejero
- Peralta Diaz Fabrizio Roberto
- Pico Moreira William Fernando
- Vilela Falcones Sandra Elizabeth
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28897 , F 138, S 8, H M 520340, I/A 6 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Empresa: INVERSIONES ISTHMUS SL
Consejero
- Pico Moreira Willian-fernando
- Vilela Falcones Sandra Elizabeth
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28896 , F 47, S 8, H M 520311, I/A 3 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-28
Empresa: SOUTH ALAZAR SL
Consejero
- Pico Moreira William Fernando
- Vilela Falcones Sandra Elizabeth
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28897 , F 136, S 8, H M 520340, I/A 3 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Empresa: HOUSE OF DIPOR INVERSIONES SL
Consejero
- Pico Moreira William Fernando
- Vilela Falcones Sandra Elizabeth
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28866 , F 6, S 8, H M 519769, I/A 3 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Información de VILELA FALCONES SANDRA ELIZABETH
Mostramos los datos de VILELA FALCONES SANDRA ELIZABETH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILELA FALCONES SANDRA ELIZABETH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos