VILDOSOLA MUGICA JULIO
Informe ejecutivo de VILDOSOLA MUGICA JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILDOSOLA MUGICA JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LATAS SURF TRAVEL SL | Administrador Unico | 21/06/2024 | |
LATAS SURF HOUSE SL | Administrador Unico | 21/06/2024 | |
KANDUI SURF RESORT SL | Administrador Unico | 20/06/2024 | |
CLOUDBREAK CAPITAL SL | Administrador Unico | 25/02/2019 |
VINCULACIONES DE VILDOSOLA MUGICA JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILDOSOLA MUGICA JULIO
Empresa: PLYGROUND SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Garcia Carlos
- Vildosola Mugica Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 35837, I/A 2 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-39
Empresa: LATAS SURF TRAVEL SL
Administrador Unico
- Vildosola Mugica Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 35845, I/A 3 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-39
Empresa: LATAS SURF TRAVEL SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Garcia Carlos
- Vildosola Mugica Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 35845, I/A 3 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-39
Empresa: LATAS SURF HOUSE SL
Administrador Unico
- Vildosola Mugica Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 23186, I/A 10 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-39
Empresa: KANDUI SURF RESORT SL
Administrador Unico
- Vildosola Mugica Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 35009, I/A 4 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-39
Empresa: TU VIAJE DE SURF SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Garcia Carlos
- Vildosola Mugica Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1267 , F 135, S 8, H S 35845, I/A 1 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-39
Empresa: PLYGROUND SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Garcia Carlos
- Vildosola Mugica Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1267 , F 90, S 8, H S 35837, I/A 1 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-39
Empresa: CLOUDBREAK CAPITAL SL
Administrador Unico
- Vildosola Mugica Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46776 , F 166, S 8, H B 530550, I/A 1 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-08
Empresa: A D P EMPLOYER SERVICES IBERIA SL
Apoderado
- Vildosola Mugica Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42838 , F 193, S 8, H B 347842, I/A 42 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
Empresa: TRATAMIENTO DE DATOS SL
Apoderado
- Vildosola Mugica Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42960 , F 44, S 8, H B 43665, I/A 51 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
VER MAS ACTOS
Información de VILDOSOLA MUGICA JULIO
Mostramos los datos de VILDOSOLA MUGICA JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILDOSOLA MUGICA JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos