VILCHEZ SIMO MIGUEL
Informe ejecutivo de VILCHEZ SIMO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILCHEZ SIMO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAN HOTEL DE FERROL SL | Apoderado | 08/06/2021 | |
HOTEL ENRIQUE I SL | Apoderado | 08/06/2021 |
VINCULACIONES DE VILCHEZ SIMO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILCHEZ SIMO MIGUEL
Empresa: GRAN HOTEL DE FERROL SL
Apoderado
- Vilchez Simo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3495 , F 146, S 8, H C 50396, I/A 6 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-15
Empresa: HOTEL ENRIQUE I SL
Apoderado
- Vilchez Simo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 177, S 8, H C 23490, I/A 8 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-15
Empresa: GRAN HOTEL DE FERROL SL
Administrador Unico
- Vilchez Simo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3495 , F 145, S 8, H C 50396, I/A 3 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-15
Empresa: GRAN HOTEL DE FERROL SL
Socio Único
- Vilchez Simo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 145, S 8, H C 50396, I/A 2 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-15
Empresa: GRAN HOTEL DE FERROL SL
Administrador Unico
- Vilchez Simo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3495 , F 143, S 8, H C 50396, I/A 1 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-15
Información de VILCHEZ SIMO MIGUEL
Mostramos los datos de VILCHEZ SIMO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILCHEZ SIMO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos