VILCHEZ RUIZ TORCUATO
Informe ejecutivo de VILCHEZ RUIZ TORCUATO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILCHEZ RUIZ TORCUATO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XAUFER SL | Administrador Solidario | 31/03/2010 | 29/05/2012 |
AGRISAN RIEGOS SL | Administrador Solidario | 09/08/2010 | |
AGRISAN RIEGOS SL | Administrador Solidario | 26/05/2010 | |
XAUFER SL | Administrador Unico | 03/06/2009 | 31/03/2010 |
VINCULACIONES DE VILCHEZ RUIZ TORCUATO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILCHEZ RUIZ TORCUATO
Empresa: XAUFER SL
Administrador Solidario
- Herrera De La Torre Enrique
- Vilchez Ruiz Torcuato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 204, S 8, H J 5196, I/A 8 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-23
Empresa: AGRISAN RIEGOS SL
Administrador Solidario
- Vilchez Ruiz Torcuato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11 , F 85, S 8, H J 357, I/A 12 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-23
Empresa: AGRISAN RIEGOS SL
Administrador Solidario
- Lorite Padilla Antonio
- Vilchez Ruiz Torcuato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11 , F 85, S 8, H J 357, I/A 11 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-23
Empresa: XAUFER SL
Administrador Solidario
- Herrera De La Torre Enrique
- Vilchez Ruiz Torcuato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 204, S 8, H J 5196, I/A 7 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-69-23
Empresa: XAUFER SL
Administrador Unico
- Vilchez Ruiz Torcuato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 204, S 8, H J 5196, I/A 7 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-69-23
Empresa: XAUFER SL
Administrador Unico
- Vilchez Ruiz Torcuato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 204, S 8, H J 5196, I/A 6 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-23
Información de VILCHEZ RUIZ TORCUATO
Mostramos los datos de VILCHEZ RUIZ TORCUATO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILCHEZ RUIZ TORCUATO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos